Entreprise : SARL VASC - SIREN 424 947 281
Identité
(Entreprise radiée le 23/01/2023)
Dénomination
SARL VASC
SIREN (siège)
424 947 281
Date d'immatriculation au RNE
12/11/1999
Fermeture de l'établissement - 42494728100012
- Date d'effet de la fermeture : 23/01/2023
Date de fin de la personne morale
11/11/2098
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7700 EUR
Adresse du siège
2 BEGOT 33710 LANSAC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
2 BEGOT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAUDET BERNARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1958
Commune de résidence
Lansac
Nom, Prénom(s)
HERNANDEZ-VARGAS OSWALDO , OCTAVIO
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
Branne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/01/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1999
Siret
42494728100012
Code APE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
NEGOCE DE VINS ET SPIRITUEUX, GROS ET DETAIL, CONSEIL ET ASSISTANCE TECHNIQUES, ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX AUX ENTREPRISES OU EXPLOITATIONS DU SECTEUR VITI-VINICOLE.
Code APRM
4520AB - Réparation automobile de véhicules automobiles légers: mécanique
Adresse
2 2 Bégot
33710 , Lansac - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
2 BEGOT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
23/01/2023
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
23/01/2023
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 23/01/2023
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
08/08/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de LIBOURNE en date du 08/08/2022 mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
06/01/2022
Description
Par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de LIBOURNE en date du 05/01/2022 , SELARL EKIP', prise en la personne de Maître Romain RABUSSEAU, en qualité de liquidateur judiciaire, remplace le mandataire judiciaire précédemment désigné à compter du 05/01/2022.
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
09/12/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de LIBOURNE en date du 06/12/2021 a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2020.44 désigne liquidateur SELARL HIROU prise en la personne de Maître Louis HIROU 6-7 boulevard Aristide Briand 33500 LIBOURNE
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
26/07/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LIBOURNE en date du 19/07/2021 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 31/08/2021
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
09/09/2020
Description
Le Tribunal de Commerce de LIBOURNE a prononcé en date du 31/08/2020 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2020.44 date de cessation des paiements le 10/07/2020, et a désigné juge commissaire : Monsieur Pierrick BEYET, juge commissaire suppléant : Madame Christianne WATELET, mandataire judiciaire : SELARL HIROU prise en la personne de Maître Louis HIROU 6-7 boulevard Aristide Briand 33500 LIBOURNE, et a ouvert une période d'observation expirant le 28/02/2021, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Blaye a été ratta chée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribun al de Commerce de Libourne par le décret n° 2008-1 46 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
31/05/2005
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à +1/2 du capital social, suite à décision du 31/05/2005.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
12/11/1999
Description
Historique : JOURNAL DE CONSTITUTION : ECHOS JUDIC IAIRES GIRONDINS CREATION D'UN FONDS DE COMMERCE à LANSAC, 2, Bégot à compter du 16.08.2005 (précéde mment la Société était sans activité depuis le 31. 12.2000)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).