Entreprise : DOMAINE DE LA FARIO - SIREN 424 818 946
Identité
(Entreprise radiée le 11/02/2021)
Dénomination
DOMAINE DE LA FARIO
SIREN (siège)
424 818 946
Date d'immatriculation au RNE
25/07/2005
Fermeture de l'établissement - 42481894600024
- Date d'effet de la fermeture : 28/01/2021
Fermeture de l'établissement - 42481894600016
- Date d'effet de la fermeture : 14/12/2004
Date de fin de la personne morale
24/07/2098
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
111 BD VALONNIERE 54600 VILLERS-LES-NANCY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NICOLAS BRUNO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1970
Nom, Prénom(s)
NICOLAS PATRICK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Nanterre
Nom, Prénom(s)
TAESCH JACQUELINE
Nom d'usage
NICOLAS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1946
Commune de résidence
Nancy
Nom, Prénom(s)
BUROT FRANCIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
VECQUEVILLE
Nom, Prénom(s)
NOEL ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1947
Commune de résidence
BOUXIERES AUX DAMES
Nom, Prénom(s)
BAUER JOSE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1944
Commune de résidence
Domgermain
Nom, Prénom(s)
JACQUES JEAN-CLAUDE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1945
Commune de résidence
VILLERS LES NANCY
Nom, Prénom(s)
DION JOSETTE , GINETTE , LUCIENNE
Nom d'usage
NOEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1948
Commune de résidence
Bouxières-aux-Dames
Nom, Prénom(s)
NOEL FABRICE , JEAN-PAUL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
72639 NEUFFEN
Nom, Prénom(s)
NOEL DIDIER , MANUEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1969
Commune de résidence
Bouxières-aux-Dames
Nom, Prénom(s)
NOEL CORALINE , VIVIANE , CHRISTIANE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1980
Commune de résidence
Bouxières-aux-Dames
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/12/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/07/1999
Siret
42481894600016
Code APE
702C
Adresse
4 RUE DU PETIT BOIS
52300 , SUZANNECOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/01/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/12/2004
Siret
42481894600024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriétés, administration et exploitation par location ou autrement de tous immeubles, l'acquisition, la vente, l'échange, l'apport et la mutation gratuite ou onéreuse
Adresse
111 BD 111 boulevard de Valonniere
54600 , Villers-les-Nancy - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2212
Date d'ajout
11/02/2021
Description
Radiation du RCS DE NANCY le 11/02/2021 avec effet au 28/01/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/02/2021
Description
Dissolution à compter du 08/01/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 08/01/2021, liquidateur : NICOLAS né(e) TAESCH Jacqueline, siège de la liquidation : les Terrasses de Cyrène 2 9 Rue Professeur A Fruhinsholz 54000 Nancy, parution de la publicité légale : Le Paysan Lorrain en date du 29/01/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).