Entreprise : LOCATENTES 60 S.A.R.L. - SIREN 424 794 741
Identité
Dénomination
LOCATENTES 60 S.A.R.L.
SIREN (siège)
424 794 741
Date d'immatriculation au RNE
21/10/1999
Début d’activité
20/10/1999
Date de fin de la personne morale
20/10/2098
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2010
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Location de matériels de réception, achat et vente de matéreil de réception, négoce en tout genre. Achat et vente en gros, demi gros, vente détail, vente ambulante neuf et occasion
Code APE
7729Z - Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
37 RUE GAMBETTA 60180 NOGENT-SUR-OISE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
STIMPEL MICHEL , LEON
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Boran-sur-Oise
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/10/1999
Siret
42479474100019
Code APE
7729Z - Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de matériels de réception, achat et vente de matéreil de réception, négoce en tout genre. Achat et vente en gros, demi gros, vente détail, vente ambulante neuf et occasion
Adresse
37 RUE GAMBETTA
60180 , NOGENT-SUR-OISE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
67773
Date d'ajout
25/10/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Compiegne en date du 25/10/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SCP Leblanc-Lehericy-Hermont représentée par Me Philippe Lehericy . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 25/10/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
31300
Date d'ajout
19/03/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Compiegne en date du 19/03/2014 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2013J00255 désigne liquidateur SCP Leblanc-Lehericy, représentée par Me Philippe Lehericy 577 Rue de la Croix Verte 60600 Agnetz
Numéro d'observation
30972
Date d'ajout
05/03/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Compiegne en date du 05/03/2014 prolongeant la période d'observation jusqu'au 11/09/2014
Numéro d'observation
26040
Date d'ajout
11/09/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Compiegne , prononce en date du 11/09/2013 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2013J00255 , date de cessation des paiements le 15/10/2012 désigne Mandataire judiciaire SCP Leblanc-Lehericy, représentée par Me Philippe Lehericy 577 Rue de la Croix Verte 60600 Agnetz , , et ouvre une période d'observation expirant le 11/03/2014 . Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).