Entreprise : SOCIETE DU CHATEAU DE CANON - SIREN 424 757 862
Identité
Dénomination
SOCIETE DU CHATEAU DE CANON
SIREN (siège)
424 757 862
Date d'immatriculation au RNE
25/10/1999
Début d’activité
01/11/1999
Date de fin de la personne morale
24/10/2098
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Visite et sauvegarde du patrimoine (monument historique)
Code APE
9103Z - Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
Capital social
388742 EUR
Adresse du siège
CHATEAU DE CANON 14140 MEZIDON VALLEE D'AUGE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MEZIDON CANON
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELOM DE MEZERAC JEAN , MARIE , FRANCOIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Caen
Nom, Prénom(s)
DELOM DE MEZERAC XAVIER , MARIE , ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Croix
Nom, Prénom(s)
DELOM DE MEZERAC GUILLAUME , MARIE , HUBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
L'Orbrie
Nom, Prénom(s)
DELOM DE MEZERAC FLORENCE , GERMAINE , MARIE , GUILLEMINE
Nom d'usage
BELHOMME DE FRANQUEVILLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
Labastide-Castel-Amouroux
Nom, Prénom(s)
DELOM DE MEZERAC HERVE , MICHEL , JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
Mézidon Vallée d'Auge
Nom, Prénom(s)
DELOM DE MEZERAC MICHEL , MAX , MARIE , ROBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1968
Commune de résidence
Mézidon Vallée d'Auge
Nom, Prénom(s)
DELOM DE MEZERAC ROSELYNE , MARIE-THERESE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1973
Commune de résidence
Rouen
Nom, Prénom(s)
DELOM DE MEZERAC STANISLAS , MARIE , GABRIEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1973
Commune de résidence
Mézidon Vallée d'Auge
Nom, Prénom(s)
DELOM DE MEZERAC EDOUARD , MARIE , GUILLAUME
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1982
Commune de résidence
. SINGAPOUR
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/1999
Siret
42475786200018
Code APE
9103Z - Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Visite et sauvegarde du patrimoine (monument historique)
Adresse
CHATEAU DE CANON
14140 , MEZIDON VALLEE D'AUGE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MEZIDON CANON
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
377
Date d'ajout
10/03/2008
Description
Modification de l'objet social à compter du 03/12/2006 : Ancien : La propriété la gestion l'entretien la mise en valeur la sauvegarde la restauration de l'ensemble immobilier dénommé "Château de Canon" Nouveau : La propriété la gestion l'entretien la mise en valeur la sauvegarde la restauration de l'ensemble immobilier dénommé "Château de Canon" situé à MEZIDON CANON et plus précisément du Château lui même, de ses dépendances et bâtiments annexes de son parc et de ses jardins... Modification d'activité de l'établissement principal situé Château de Canon 14270 Mezidon Canon A COMPTER DU 03/12/2006 ANCIENNE : La propriété la gestion l'entretien la mise en valeur la sauvegarde la restauration de l'ensemble immobilier dénommé "Château de Canon" situé à MEZIDON CANON et plus précisément du Château lui même, de ses dépendances et bâtiments annexes de son parc et de ses jardins NOUVELLE : Visite et sauvegarde du patrimoine (monument historique)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
675
Date d'ajout
22/05/2007
Description
Modification relative aux personnes dirigeants et non dirigeantes à compter du 22/12/2006 : Nouveau : de Carpentier Marie-Antoinette Thérèse, associé société civile Nouveau : Delom de Mezerac Bertrand Marie Jean Stanislas, associé société civile Nouveau : Delom de Mezerac Xavier Marie Alain, associé société civile Nouveau : Delom de Mezerac Guillaume Marie Hubert, associé société civile Nouveau : Delom de Mezerac Alix Chantal Marie-Simone, associé société civile Nouveau : Belhomme de Franqueville Florence germaine Marie Guillemine, associé société civile Nouveau : Delom de Mezerac Herve Michel Jean, associé société civile Nouveau : Delom de Mezerac Michel Max Marie Robert, associé société civile Nouveau : Delom de Mezerac Roselyne Marie-Thérèse, associé société civile Nouveau : Delom de Mezerac Stanislas Marie Gabriel, associé société civile Changement de qualité : Delom de Mezerac Alain Marie Eugène, co gérant devient co gérant associé Changement de qualité : Delom de Mezerac Jean-Marie François, co gérant devient co gérant associé
Numéro d'observation
1120
Date d'ajout
19/09/2005
Description
Modification autre Augmentation du capital Ancien : 381 427.44 euros nouveau : 1 209 782.40 euros Date d'effet : 04/07/2005
Numéro d'observation
1316
Date d'ajout
14/11/2000
Description
Modification autre Augmentation du capital social de 6 000 F à 2 502 000 F Date d'effet : 18/12/1999
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
la conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 2 502 000.00 FRF nouveau montant : 381 427.44 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).