Entreprise : OLIVIER BERGER NOTAIRE ASSOCIE - SIREN 424 748 960
Identité
Dénomination
OLIVIER BERGER NOTAIRE ASSOCIE
SIREN (siège)
424 748 960
Date d'immatriculation au RNE
23/11/1999
Début d’activité
15/11/1999
Date de fin de la personne morale
22/11/2098
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2000
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SELARL, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Activités principales de l’objet social
EXERCICE EN COMMUN DE LA PROFESSION DE NOTAIRE
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Capital social
579458.71 EUR
Adresse du siège
16 AV GABRIEL PERI 30400 VILLENEUVE-LES-AVIGNON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE DE L'ORATOIRE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERGER OLIVIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1968
Commune de résidence
Villeneuve-lès-Avignon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/11/1999
Siret
42474896000012
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
EXERCICE EN COMMUN DE LA PROFESSION DE NOTAIRE
Adresse
16 AV GABRIEL PERI
30400 , VILLENEUVE-LES-AVIGNON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE DE L'ORATOIRE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2-3097
Date d'ajout
23/03/2004
Description
MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE : OLIVIER BERGER NOTAIRE ASSOCIE AUX TERMES D'UNE ASSEMBLEE GENERALE DU 5.03.04 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 23.03.04 Date d'effet : 22 mars 2004
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2-3096
Date d'ajout
23/03/2004
Description
TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE MODIFICATION DE LA RAISON SOCIALE : BERGER ET ASSOCIES SUIVANT ACTE NOTARIE DE MAITRE CUILLE NOTAIRE A GENERAC DU 18.09.03 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 23.03.04 JOURNAL OFFICIEL DU 18.03.04 Date d'effet : 22 mars 2004
Numéro d'observation
1-8359
Date d'ajout
22/09/2003
Description
DEMISSION DE MR BERGER EDOUARD DE SES FONCTIONS DE GERANT MAINTIEN DE MR BERGER OLIVIER EN QUALITE DE GERNAT UNIQUE SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 15.9.2003 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 22.9.2003 LE REVEIL DU MIDI DU 19.09.2003 Date d'effet : 15 septembre 2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 23 novembre 1999 - LE REVEIL DU MIDI du 28 octobre 1999 - LE JOURNAL OFFICIEL DU 30.10.99
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
N.SIRET :424 748 960 00012 CODE NAF ( INFORMATION FOURNIE PAR L'INSEE) :741A La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001 : ANCIEN MONTANT : 3 801 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 579 458.71 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).