Entreprise : SCI B.C.I.P. - SIREN 424 730 273
Identité
Dénomination
SCI B.C.I.P.
SIREN (siège)
424 730 273
Date d'immatriculation au RNE
22/10/1999
Début d’activité
15/09/1999
Date de fin de la personne morale
21/10/2049
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété, gestion, entretien et mise en valeur par tous moyens d'immeubles urbains ou ruraux sa location soit en bloc soit par fraction
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
4 AV DES BOSQUETS 11170 CAUX-ET-SAUZENS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FRANCOIS CHRISTELLE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1973
Commune de résidence
CAUX ET SAUZENS
Nom, Prénom(s)
RODILLA DIDIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Caux-et-Sauzens
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/09/1999
Siret
42473027300028
Nom commercial
SCI B.C.I.P.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, gestion, entretien et mise en valeur par tous moyens d'immeubles urbains ou ruraux sa location soit en bloc soit par fraction
Autres Activités
Propriété, gestion, entretien et mise en valeur par tous moyens d'immeubles urbains ou ruraux sa location soit en bloc soit par fraction
Adresse
4 AV DES BOSQUETS
11170 , CAUX-ET-SAUZENS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/12/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/09/1999
Siret
42473027300010
Code APE
702C
Adresse
8 RTE DE NARBONNE
11800 , BARBAIRA - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2728
Date d'ajout
23/08/2012
Description
Mention rectificative suite à erreur matérielle Suite à l'a.g. contenant le transfert de siège, modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/12/2006 : Partant : RODILLA Patricia, Associé Société Civile (à compter du 27/09/2004) Changement de qualité : FRANCOIS Christelle, Gérant non associé devient Gérant associé Maintenu : RODILLA Didier, Associé Société Civile
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
415
Date d'ajout
06/02/2007
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A COMPTER DU 29/12/2006 : ANCIENNE ADRESSE : 8 RTE DE NARBONNE 11800 BARBAIRA NOUVELLE ADRESSE : 4 AVENUE DES BOSQUETS 11170 CAUX ET SAUZENS TRANSFERT DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL A COMPTER DU 29/12/2006 : ANCIENNE ADRESSE : 8 RTE DE NARBONNE 11800 BARBAIRA NOUVELLE ADRESSE : 4 AVENUE DES BOSQUETS 11170 CAUX ET SAUZENS MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 29/12/2006 : NOUVEAU : FRANCOIS CHRISTELLE, GÉRANT NON ASSOCIÉ CHANGEMENT DE QUALITE : RODILLA DIDIER, GÉRANT ASSOCIÉ DEVIENT ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).