Entreprise : SCI DAL - SIREN 424 728 731
Identité
Dénomination
SCI DAL
SIREN (siège)
424 728 731
Date d'immatriculation au RNE
25/10/1999
Début d’activité
27/09/1999
Date de fin de la personne morale
24/10/2098
Date de clôture
31/08
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition,prise à bail de tous terrains, immeubles, parties d'immeubles ou locaux quelconques situés en France
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
RUE ANATOLE FRANCE 70300 LUXEUIL-LES-BAINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRION ANTOINETTE
Nom d'usage
LAMBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1957
Commune de résidence
Raddon et Chapendu
Nom, Prénom(s)
LAMBERT OLIVIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1977
Commune de résidence
Paris 15
Nom, Prénom(s)
LAMBERT HELENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1980
Commune de résidence
Hilsenheim
Nom, Prénom(s)
LAMBERT DANIEL , LEON
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
Raddon et Chapendu
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/09/1999
Siret
42472873100011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition,prise à bail de tous terrains, immeubles, parties d'immeubles ou locaux quelconques situés en France
Autres Activités
Acquisition,prise à bail de tous terrains, immeubles, parties d'immeubles ou locaux quelconques situés en France
Adresse
RUE ANATOLE FRANCE
70300 , LUXEUIL-LES-BAINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2991
Date d'ajout
20/11/2014
Description
Régularisation relative aux associés à compter du 27/10/2014 : Maintenu : LAMBERT Daniel, Léon, Gérant, Associé indéfiniment responsable Maintenu : LAMBERT Antoinette, Associé indéfiniment responsable Maintenu : LAMBERT Olivier, Associé indéfiniment responsable Maintenu : LAMBERT Hélène, Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Lure ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Vesoul-Gray. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Vesoul-Gray décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).