Entreprise : ARVESS FINANCE - SIREN 424 705 044
Identité
(Entreprise radiée le 27/12/2019)
Dénomination
ARVESS FINANCE
SIREN (siège)
424 705 044
Date d'immatriculation au RNE
22/11/2001
Fermeture de l'établissement - 42470504400024
- Date d'effet de la fermeture : 31/10/2019
Fermeture de l'établissement - 42470504400016
- Date d'effet de la fermeture : 31/10/2001
Date de fin de la personne morale
21/11/2098
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
200 BD DU FOUR A CHAUX 06110 LE CANNET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TORMO ALAIN , GERARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Commune de résidence
Le Cannet
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1999
Siret
42470504400024
Nom commercial
ARVESS FINANCE
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Directement ou indirectement tant en France Qu'a l'étranger : l'intermédiation financière, l'ingénierie financière et patrimoniale, le conseil en investissement et en gestion d'actifs financiers, le conseil financier et de gestion aux entreprises et aux chefs d'entreprise, l'aide et l'assistance au développement stratégique, commercial et financier de l'entreprise sous toutes ses formes.
Adresse
200 BD 200 Boulevard de la Four à Chaux
06110 , Le Cannet - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/10/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1999
Siret
42470504400016
Code APE
741G
Adresse
21 RUE DU CIRQUE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
64549
Date d'ajout
27/12/2019
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 30/11/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
64033
Date d'ajout
09/12/2019
Description
Dissolution à compter du 31/10/2019 siège de la liquidation siège social
Numéro d'observation
28718
Date d'ajout
26/11/2010
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 30/06/2010
Numéro d'observation
5658
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).