Entreprise : SOCIETE PARISIENNE HOMMES ET CONSEIL - SIREN 424 703 635
Identité
Dénomination
SOCIETE PARISIENNE HOMMES ET CONSEIL
SIREN (siège)
424 703 635
Date d'immatriculation au RNE
22/10/1999
Date de fin de la personne morale
21/10/2098
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
256101.72 EUR
Adresse du siège
10 RUE PERGOLESE 75116 PARIS 16 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Doerfler JEAN-LOUIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1946
Commune de résidence
Le Fousseret
Nom, Prénom(s)
Gaussens MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1948
Commune de résidence
Le Taillan-Médoc
Nom, Prénom(s)
Battesti JEAN-FRANCOIS
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1953
Commune de résidence
Toulouse
Dénomination
CABINET A V A AUDIT VALIDATION ASSISTANCE SARL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulouse
Dénomination
FRANCHE COMTE CONSEIL
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Besançon
Dénomination
REFLETS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Quimper
Dénomination
SOCIETE TOULOUSAINE D'ASSISTANCE EN RECRUTEMENT ET TECHNIQUES COMMERCIALES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Toulouse
Dénomination
AQUITAINE RECRUTEMENT
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Bordeaux
Dénomination
GRH INVEST
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/04/2014
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/01/2000
Siret
42470363500039
Enseigne
RH PARTNERS
Code APE
7810Z - Activités des agences de placement de main-d'œuvre
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil en recrutement, évaluation de personnes, formation du personnel, ressources humaines et gestion, stages de formation et organisation commerciale: élaboration, réalisation technique de tous supports, études et travaux y afférents
Adresse
10 RUE 10 rue Pergolèse
75016 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/01/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/10/1999
Siret
42470363500013
Code APE
000Z
Adresse
54 AV HOCHE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
54 A 56
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/01/2000
Siret
42470363500021
Code APE
741G
Adresse
9 AV FRANKLIN D ROOSEVELT
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
9 A 11
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1999B1590382
Date d'ajout
12/06/2018
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 12/06/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
79
Date d'ajout
09/04/2014
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, A PRONONCE, EN DATE DU 09-04-2014, LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO P201401171, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 05-04-2014, ET A DESIGNE JUGE COMMISSAIRE M. Guy Elmalek , LIQUIDATEUR SELAFA MJA en la personne de Me Jérôme Pierrel 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10. LES DECLARATIONS DE CREANCES SONT A DEPOSER AU LIQUIDATEUR DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT. AVEC POURSUITE D'ACTIVITE JUSQU'AU 09/06/2014
Numéro d'observation
75
Date d'ajout
05/04/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 05/04/2012, arrêtant le plan de redressement, désigne Monsieur BATTESTI Jean François, comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 9 ans, nomme commissaire à l'exécution du plan SELARL BAULAND-GLADEL-MARTINEZ en la personne de Me MARTINEZ 7 rue de Caumartin 75009 Paris met fin à la mission de SELARL BAULAND-GLADEL-MARTINEZ en la personne de Me MARTINEZ, 7 rue de Caumartin 75009 Paris, Administrateur , maintient ,SELAFA MJA en la personne de Me Jean-Claude PIERREL , 102 rue du Faubourg Saint-Denis CS10023 75479 Paris Cedex 10, Mandataire judiciaire, sous le numéro P201002310
Numéro d'observation
74
Date d'ajout
06/01/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 05/01/2012 prolongeant la période d'observation pour une durée de 2 mois à compter du 12/12/2011, soit jusqu'au 12/02/2012
Numéro d'observation
72
Date d'ajout
09/09/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 08/09/2011 prolongeant la période d'observation pour une durée de 4 mois à compter du 12/08/2011, soit jusqu'au 12/12/2011
Numéro d'observation
71
Date d'ajout
08/04/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 07/04/2011 prolongeant la période d'observation pour une durée de 4 mois à compter du 12/04/2011, soit jusqu'au 12/08/2011
Numéro d'observation
70
Date d'ajout
26/11/2010
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 25/11/2010 PROLONGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 4 MOIS A COMPTER DU 12/12/2010 soit jusqu'au 12/04/2011
Numéro d'observation
69
Date d'ajout
12/08/2010
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS A PRONONCE EN DATE DU 12/08/2010 L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO P201002310 DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 09/07/2010, ET A DESIGNE JUGE COMMISSAIRE : Monsieur ELMALEK, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT : Monsieur de la VILLESBRET, ADMINISTRATEUR : SELARL BAULAND-GLADEL-MARTINEZ en la personne de Me MARTINEZ 7 rue de Caumartin 75009 Paris, AVEC POUR MISSION : d'assister, MANDATAIRE JUDICIAIRE : SELAFA MJA en la personne de Me Jean-Claude PIERREL 102 rue du Faubourg Saint-Denis CS10023 75479 Paris Cedex 10, ET A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION EXPIRANT LE 12/12/2010, LES DECLARATIONS DES CREANCES SONT A DEPOSER AU MANDATAIRE JUDICIAIRE DANS LES DEUX MOIS A COMPTER DE LA DATE DE PUBLICATION AU BODACC.
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).