Entreprise : DELPHIS CONSEILS - SIREN 424 696 979
Identité
Dénomination
DELPHIS CONSEILS
SIREN (siège)
424 696 979
Date d'immatriculation au RNE
13/03/2003
Début d’activité
01/07/2010
Date de fin de la personne morale
12/03/2098
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Le Conseil et la Formation et prestations commerciales et financières la location de meublés
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
254665 EUR
Adresse du siège
8 RUE DU GENERAL LECLERC 27950 SAINT-MARCEL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GARNIER CORINNE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
Saint-Marcel
Nom, Prénom(s)
QUERRIEN FRANCOIS , DANIEL , PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
Saint-Marcel
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2010
Siret
42469697900030
Nom commercial
DELPHIS CONSEILS
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Le Conseil et la Formation et prestations commerciales et financières la location de meublés
Autres Activités
Le Conseil et la Formation et prestations commerciales et financières la location de meublés
Adresse
8 RUE DU GENERAL LECLERC
27950 , SAINT-MARCEL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/06/2002
Siret
42469697900022
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
10 RUE DE L'ARTISANAT
27200 , VERNON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/06/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1999
Siret
42469697900014
Code APE
741G
Adresse
9 RES DU VAL
78270 , BLARU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
13/03/2003
Description
Historique des observations depuis le 13/03/2003 : Dépot de constitution au Greffe du Tribunal de Commerce de VERSAILLES - 1999B02418 Publication : PARIS NORMANDIE du 14.10.1999 Transfert du siege social au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX à compter du 14.06.2002. Radiation à l'ancien JOURNAL PUBLICATEUR : LE DEMOCRATE
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).