Entreprise : SARL VENISE PIZZA - SIREN 424 695 740
Identité
Dénomination
SARL VENISE PIZZA
SIREN (siège)
424 695 740
Date d'immatriculation au RNE
26/10/1999
Date de fin de la personne morale
25/10/2098
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital minimum
7622.45 EUR
Adresse du siège
12 RUE EDOUARD VAILLANT 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MNAFAKH MOHAMED
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
Savigny-le-Temple
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/06/2002
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/10/1999
Siret
42469574000011
Enseigne
MARINA
Code APE
553B
Origine du fonds
Création
Activité principale
Pizzéria, vente à emporter, livraison.
Adresse
12 RUE 12 Rue Edouard Vaillant
77176 , Savigny-le-Temple - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
28/09/2004
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 27/09/2004 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
27/09/2004
Description
: Radiation d'office article 42 al. 1 du décret 84-406 du 30/05/1984 : Est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
15/07/2002
Description
- Date de cessation d'activité : 24/06/2002. - Précision sur le sort du fonds : Disparition du fonds.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
26/06/2002
Description
: Par Jugement en date du 24/06/2002 le Tribunal de Commerce de MELUN a nommé M MNAFAKH Mohamed en qualité de Liquidateur Ad Hoc
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
25/06/2002
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 24/06/2002 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. Cessation des paiements en date du 25/12/2000. Juge Commissaire : M STERNBERGER Charles Liquidateur : Maitre COUDRAY Yves 50 BLD ARISTIDE BRIAND RESIDENCE "LE DAUPHIN" 77000 MELUN
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
26/10/1999
Description
Historique des observations depuis le 26/10/1999 : PUB.STATUTS:REPUBLIQUE DE S&M. Cessation totale d'activité en date du 24/06/2002 suite à liquidation judiciaire.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).