Entreprise : SCI LES PLATANETTES - SIREN 424 662 336
Identité
Dénomination
SCI LES PLATANETTES
SIREN (siège)
424 662 336
Date d'immatriculation au RNE
29/10/2002
Début d’activité
01/04/1969
Date de fin de la personne morale
28/10/2049
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
609.8 EUR
Adresse du siège
4 LES BOIS MONTAUDS 24360 PIEGUT-PLUVIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAFFONT JEAN-MARC , HENRI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1972
Commune de résidence
Chéronnac
Nom, Prénom(s)
LAFFONT ALEXANDRE , DANIEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1976
Commune de résidence
Varaignes
Nom, Prénom(s)
PETIT MARTINE , MONIQUE
Nom d'usage
LAFFONT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1951
Commune de résidence
Piégut-Pluviers
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1969
Siret
42466233600025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Autres Activités
Acquisition administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Adresse
4 LES BOIS MONTAUDS
24360 , PIEGUT-PLUVIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/10/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1985
Siret
42466233600017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
10 RUE DE L'EGLISE
24360 , PIEGUT-PLUVIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/01/2022
Description
Dissolution à compter du 29/10/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 29/10/2021, liquidateur : LAFFONT né(e) PETIT Martine Monique, siège de la liquidation : 4 Les Bois Montauds 24360 Piégut-Pluviers, parution de la publicité légale : Réussir le Périgord paru le 26/11/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6786
Date d'ajout
04/10/2021
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
3143
Date d'ajout
16/09/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 19/06/2008 : Partant : PETIT Jean, Gérant, décédé le 30/05/2005 Nouveau : LAFFONT Jean-Marc Henri, Gérant Modifié : LAFFONT Martine Monique, Associé Société Civile Modifié : Indivision Jean PETIT représentée par PETIT Anne-Marie-Colette, Associé Société Civile
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).