Entreprise : RISPRINT - SIREN 424 621 290
Identité
Dénomination
RISPRINT
Sigle
W.E
SIREN (siège)
424 621 290
Date d'immatriculation au RNE
23/09/1999
Début d’activité
01/07/1999
Dissolution
- Date de dissolution : 20/01/2007
Fermeture de l'établissement - 42462129000016
- Date d'effet de la fermeture : 02/02/2004
Date de fin de la personne morale
10/10/2049
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
LA CONSTRUCTION DE FOURS INCINERATEURS PECHOUX
Code APE
2821Z - Fabrication de fours et brûleurs
Code APRM
2821ZA - Fabrication de fours et brûleurs non solaires
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
7 LOT LES MANGLES 97131 PETIT-CANAL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ TAKOUR
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PECHOUX DANIEL , LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1950
Commune de résidence
Petit-Canal
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1999
Siret
42462129000024
Nom commercial
RISPRINT
Code APE
2821Z - Fabrication de fours et brûleurs
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
LA CONSTRUCTION DE FOURS INCINERATEURS PECHOUX
Code APRM
2821ZA - Fabrication de fours et brûleurs non solaires
Adresse
LES MANGLES
97131 , PETIT-CANAL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ TAKOUR
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/02/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1999
Siret
42462129000016
Code APE
222C
Adresse
6 BD MORTENOL
97139 , LES ABYMES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LIBER PLOCOSTE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2224
Date d'ajout
30/05/2008
Description
Mise en sommeilDECLARATION DE CESSATION TOTALE D'ACTIVITE SANS DISPARITION DE LA PERSONNE MORALEDate d'effet : 20/01/2007
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1378
Date d'ajout
17/03/2005
Description
Modification autreANCIENNE DENOMINATION : RISPRINTNOUVELLE DENOMINATION : WE : WORLD ENVIRONNEMENTANCIENNE ADRESSE SIEGE ETS PRINC : C/0 JEM IMM LIBER PLOCOSTE N°6 BLD MORTENOL 97110 POINTE A PITRENOUVELLE ADRESSE : LES MANGLES C/0 MR TAKOUR 97131 PETIT CANALGERANT PARTANT : TAUPE VICTOIRE PIERROTNOUVEAU GERANT : PECHOUX DANIEL LOUISMODIFICATION DES PRINCIPALES ACTIVITES : IMPRIMERIEPAR : LA CONSTRUCTION DE FOURS INCINERATEURS PECHOUXPV D'ASSEMBLEE EN DATE DU 02/02/04Date d'effet : 02/02/2004
Numéro d'observation
1229
Date d'ajout
23/03/2001
Description
Changement de gérantANCIEN: MME PFISTER MAGALI EPSE HYACINTH NOUVEAU: MR TAUPE PIERROT A COMPTER DU 11.01.2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EURPar jugement en date du 13/09/2012, le Tribunal Mixte de Commerce de Pointe-A-Pitre a prononcé la LIQUIDATION JUDICIAIRE de la Société - Nomme M. NAGAPIN, juge commissaire titulaire, M. MOUEZA juge commissaire suppléant, Me DUMOULIN, mandataire liquidateur et Me VOUTIER commissaire priseur.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).