Entreprise : GAILLARD ET FILLES - SIREN 424 603 520
Identité
Dénomination
GAILLARD ET FILLES
SIREN (siège)
424 603 520
Date d'immatriculation au RNE
13/10/1999
Date de fin de la personne morale
12/10/2098
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10200 EUR
Adresse du siège
47 RTE DE LAVAUR 31240 L'UNION FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAILLARD JEAN , PAUL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1947
Commune de résidence
Aucamville
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/10/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/2003
Siret
42460352000026
Code APE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Adresse
47 RTE DE LAVAUR
31240 , L'UNION - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1999
Siret
42460352000018
Code APE
511N
Adresse
18 RUE CLEMENT ADER
31140 , AUCAMVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/034574
Date d'ajout
13/11/2018
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 13/11/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/034540
Date d'ajout
13/11/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 13/11/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F15/018023
Date d'ajout
06/07/2015
Description
Par ordonnance en date du 3 juillet 2015, le Président du tribunal de commerce de Toulouse a remplacé Me Jocelyne DUTOT dans ses fonctions de liquidateur par la SELARL DUTOT ET ASSOCIES prise en la personne de Me Jocelyne DUTOT, 54 rue Pargaminières 31000 Toulouse.
Numéro d'observation
F11/026011
Date d'ajout
17/10/2011
Description
Cessation totale d'activité à compter du 26/10/2010 suite à Liquidation Judiciaire.
Numéro d'observation
F10/027023
Date d'ajout
26/10/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 26/10/2010 prononçant la liquidation judiciaire. Juge commissaire : Monsieur DEL BORRELLO Marc. Liquidateur-judiciaire : Maître DUTOT 54 RUE PARGAMINIÈRES BP 18501 31685 TOULOUSE CEDEX 6. Date de cessation des paiements : 15/01/2010
Numéro d'observation
9397
Date d'ajout
27/05/2003
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal DE AUCAMVILLE (31140) 18 RUE CLEMENT ADER A L'UNION (31240) 47 ROUTE DE LAVAUR. LA STE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A L'ANCIEN SIEGE SUIVANT PV AGE DU 30.12.2002 Date d'effet: 01/01/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).