Entreprise : SCI FENEC - SIREN 424 435 097
Identité
(Entreprise radiée le 04/11/2020)
Dénomination
SCI FENEC
SIREN (siège)
424 435 097
Date d'immatriculation au RNE
30/09/1999
Fermeture de l'établissement - 42443509700037
- Date d'effet de la fermeture : 31/07/2020
Fermeture de l'établissement - 42443509700011
- Date d'effet de la fermeture : 03/04/2006
Fermeture de l'établissement - 42443509700029
- Date d'effet de la fermeture : 15/07/2013
Date de fin de la personne morale
29/09/2098
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
28 ALL DU RU A LIN 95640 MARINES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PHILIPPIN HELENE , MARIE , ODETTE
Nom d'usage
FORTIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
Marines
Nom, Prénom(s)
FORTIN PHILIPPE , RAYMOND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Marines
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/04/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/09/1999
Siret
42443509700011
Code APE
702C
Adresse
33 RUE DU POIS
95430 , AUVERS-SUR-OISE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/07/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/09/1999
Siret
42443509700037
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition gestion exploitation et mise en valeur de locaux sis à Auvers sur Oise 95430 33 rue du pois
Adresse
28 ALL 28 Allée DU RU A LIN
95640 , Marines - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/07/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/04/2006
Siret
42443509700029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
12 RUE DES VIGNES
95300 , PONTOISE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
31320
Date d'ajout
04/11/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/09/2020
Description
Dissolution à compter du 31/07/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/07/2020, liquidateur : FORTIN né(e) PHILIPPIN HELENE MARIE ODETTE, siège de la liquidation : 28 Allée DU RU A LIN 95640 Marines, parution de la publicité légale : Le Parisien - Val d'Oise Matin en date du 03/09/2020
Numéro d'observation
22795
Date d'ajout
02/09/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/07/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
27667
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).