Entreprise : LE MANOIR DE KERLETU - SIREN 424 416 220
Identité
(Entreprise radiée le 27/08/2021)
Dénomination
LE MANOIR DE KERLETU
SIREN (siège)
424 416 220
Date d'immatriculation au RNE
30/09/1999
Fermeture de l'établissement - 42441622000020
- Date d'effet de la fermeture : 30/06/2020
Fermeture de l'établissement - 42441622000012
- Date d'effet de la fermeture : 09/07/2003
Date de fin de la personne morale
29/09/2098
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
KERGUER 56650 INZINZAC-LOCHRIST FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLAGE DE KERGUER
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAVIC SEVERINE , MARIE-ELISE
Nom d'usage
POULAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1973
Commune de résidence
Inzinzac-Lochrist
Nom, Prénom(s)
POULAIN GAETAN , JEAN , MATHURIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
Inzinzac-Lochrist
Dénomination
HOLDING POULAIN FINANCES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Hennebont
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/07/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/09/1999
Siret
42441622000012
Code APE
702C
Adresse
24 RUE VICTOR MASSE
56100 , LORIENT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
27/09/1999
Siret
42441622000020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion et administration des biens sociaux.
Adresse
Village de Kerguer
56650 , Inzinzac-Lochrist - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLAGE DE KERGUER
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8532
Date d'ajout
31/08/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/06/2020 - Liquidateur : POULAIN Gaétan Jean Mathurin (anciennement gérant) - Le siège de la liquidation est fixé à : Village de Kerguer 56650 Inzinzac-Lochrist - Journal d'annonces légales : PONTIVY JOURNAL en date du 04/08/2020 Mise en sommeil de la société à compter du 30/06/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5238
Date d'ajout
27/09/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 27/07/2010 : Changement de qualité : POULAIN Gaétan Jean Mathurin, Associé Société Civile devient Gérant associé - Associé nouveau : HOLDING POULAIN FINANCES
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).