Entreprise : SCI ROY CHANZY - SIREN 424 399 699
Identité
(Entreprise radiée le 28/01/2022)
Dénomination
SCI ROY CHANZY
SIREN (siège)
424 399 699
Date d'immatriculation au RNE
22/09/1999
Fermeture de l'établissement - 42439969900018
- Date d'effet de la fermeture : 22/07/2021
Date de fin de la personne morale
21/09/2098
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1448.27 EUR
Adresse du siège
14 AV DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 93600 AULNAY-SOUS-BOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KATZ ELIE , PHILIPPE , MENDEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
Le Raincy
Nom, Prénom(s)
COUMARIANOS SYLVIE , NICOLE , FANNY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Nom, Prénom(s)
LEGRAND PATRICIA , FRANCOISE
Nom d'usage
LABOURIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
Les Pavillons-sous-Bois
Nom, Prénom(s)
CONSILLE BRUNO , FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1954
Commune de résidence
Livry-Gargan
Nom, Prénom(s)
KAMOUN RAYMOND , GABRIEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1955
Commune de résidence
Courtry
Nom, Prénom(s)
ZERT MARIE-ANNE , COLETTE , GENEVIEVE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
Courtry
Nom, Prénom(s)
GUENNOU BRIGITTE
Nom d'usage
AMARENGO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1960
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GUIMBARD MARTINE , PASCALE
Nom d'usage
ZEINOU
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1958
Commune de résidence
Le Raincy
Nom, Prénom(s)
DUMUIS MARIE-LAURE , CATHERINE , LUCILE
Nom d'usage
GIMENEZ
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Nom, Prénom(s)
MAJOREL PHILIPPE , ROBERT , LOUIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
Aulnay-sous-Bois
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/07/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/09/1999
Siret
42439969900018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété gestion exploitation par bail location ou autre d un bien immobilier
Adresse
14 AV 14 Rue DU MAL DE LATTRE
93600 , Aulnay-sous-Bois - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DE TASSIGNY
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6985
Date d'ajout
28/01/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 22/07/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/01/2022
Description
Dissolution à compter du 25/03/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 25/03/2021, liquidateur : MAJOREL Philippe, Robert, Louis, siège de la liquidation : 2 Boulevard Roy 93320 Les Pavillons-sous-Bois, parution de la publicité légale : Journal Spécial des Sociétés paru le 26/01/2022
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).