Entreprise : SCI CAMA - SIREN 424 344 893
Identité
(Entreprise radiée le 23/03/2018)
Dénomination
SCI CAMA
SIREN (siège)
424 344 893
Date d'immatriculation au RNE
25/06/2002
Date de fin de la personne morale
24/06/2068
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
305 EUR
Adresse du siège
31 BD CLAUDE LORRIN 40100 DAX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAZER JEAN-FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Nom, Prénom(s)
MAZER THIERRY , GILBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1968
Nom, Prénom(s)
MAZER PASCALE , NICOLE
Nom d'usage
CERVELLO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
Bondues
Nom, Prénom(s)
MAZER MARIE-VERONIQUE , SIMONE
Nom d'usage
GRAFTEAUX
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
Dax
Nom, Prénom(s)
MAZZER VINCENT , JEAN , FREDERIC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
Dax
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
31/03/1978
Siret
42434489300021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat d'un immeuble gestion location
Adresse
31 BD 31 boulevard Claude Lorrin
40100 , Dax - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1987
Siret
42434489300013
Code APE
702C
Adresse
65 AV GEORGES CLEMENCEAU
40100 , DAX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
65 A 69
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1579
Date d'ajout
23/03/2018
Description
Radiation du RCS le 23/03/2018 avec effet au 31/12/2017 Clôture des opérations de liquidation amiable JAL : Les Petites Affiches Landaises du 24/03/2018 Disparition de la personne morale
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1331
Date d'ajout
14/03/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2017 Liquidateur : MAZZER Vincent Jean Frédéric, demeurant 14 boulevard de Cuyès 40100 Dax Le siège de la liquidation est fixé à : 14 boulevard de Cuyès 40100 Dax Journal d'annonces légales : LES PETITES AFFICHES LANDAISES en date du 06/01/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).