Entreprise : SCI PROTEUS - SIREN 424 337 236
Identité
(Entreprise radiée le 30/09/2022)
Dénomination
SCI PROTEUS
SIREN (siège)
424 337 236
Date d'immatriculation au RNE
27/09/1999
Date de fin de la personne morale
26/09/2098
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
LA MOTTE 22490 PLOUER-SUR-RANCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Plouer Sur Rance
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HORVAIS JEAN-YVES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
Pleslin-Trigavou
Nom, Prénom(s)
GHESTEM FRANCOISE
Nom d'usage
HORVAIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Plouer sur rance
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/01/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
09/09/1999
Siret
42433723600014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition d'un immeuble
Adresse
la Motte
22490 , Pleslin-Trigavou - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Plouer Sur Rance
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9969
Date d'ajout
30/09/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 01/02/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/09/2022
Description
Dissolution à compter du 18/01/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 18/01/2022, liquidateur : HORVAIS Jean-Yves, siège de la liquidation : La motte Plouer sur rance 22490 Pleslin-Trigavou, parution de la publicité légale : Terra paru le 23/09/2022
Numéro d'observation
9452
Date d'ajout
19/09/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 18/01/2022 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Dinan ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Malo. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Malo décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).