Entreprise : SCI DU MATGREGADE - SIREN 424 333 094
Identité
Dénomination
SCI DU MATGREGADE
SIREN (siège)
424 333 094
Date d'immatriculation au RNE
20/09/1999
Début d’activité
30/08/2005
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
ACQUISITION ET L'EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT DETOUS IMMEUBLES ET TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
4 AV STEPHANE MALLARME 75017 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LESAFFRE OLIVIER , MICHEL , JOSEPH
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
Fourcès
Nom, Prénom(s)
Mautin MARIE-CHRISTINE
Nom d'usage
Lesaffre
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1934
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/08/2005
Siret
42433309400037
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION ET L'EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT DETOUS IMMEUBLES ET TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS
Autres Activités
ACQUISITION ET L'EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT DETOUS IMMEUBLES ET TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS
Adresse
4 AV STEPHANE MALLARME
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/03/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/09/1999
Siret
42433309400011
Code APE
702C
Adresse
52 RUE VOLTAIRE
92800 , PUTEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/08/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/03/2003
Siret
42433309400029
Code APE
702C
Adresse
20 QUAI DE DION BOUTON
92800 , PUTEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
51642
Date d'ajout
03/10/2005
Description
La société a par décision du 30/08/2005 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 30/08/2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
51643
Date d'ajout
03/10/2005
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
28736
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).