Entreprise : F.G.CROISSANCE - SIREN 424 326 726
Identité
(Entreprise radiée le 15/07/2019)
Dénomination
F.G.CROISSANCE
SIREN (siège)
424 326 726
Date d'immatriculation au RNE
21/09/1999
Fermeture de l'établissement - 42432672600017
- Date d'effet de la fermeture : 28/03/2019
Date de fin de la personne morale
20/09/2098
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Fonds à forme sociétale à directoire
Capital minimum
15300000 EUR
Adresse du siège
64 RUE DEFRANCE 94300 VINCENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TIAGO ANTOINE , MANUEL
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
RENCKI JULIEN , MARC , PHILIPPE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1970
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ZAMBONI FABRICE , ANGE , MARIE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1971
Commune de résidence
Paris
Dénomination
PIERRE- HENRI SCACCHI ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Levallois-Perret
Dénomination
NATIXIS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACTES DE TERRORISME
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Vincennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/03/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/09/1999
Siret
42432672600017
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La constitution et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières elle pourra détenir plus de 5% et Jusqu'' 50% de ses actifs ou actions d'Autres opcvm la Sivav pourra procéder à des opérations sur les marches à terme et conditionnels réglementés et sur les marches de gré à gré dans les Limitesfixees par la réglementation en vigueur et les autorités de tutelle
Adresse
64 RUE 64 Rue DEFRANCE
94300 , Vincennes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
23003
Date d'ajout
15/07/2019
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à la société OSTRUM ASSET MANAGEMENT - RCS Paris 525 192 753 dans le cadre d'une fusion avec effet au 28/03/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12286
Date d'ajout
29/11/2002
Description
Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 .
Numéro d'observation
97016
Date d'ajout
21/09/1999
Description
Précision sur la date de clôture de l'exercice social L'année sociale commence le lendemain du dernier jour de bourse de Paris du mois de mars et se termine le dernier jour de bourse de Paris du même mois de l'année suivante
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).