Entreprise : M G P I - SIREN 424 324 705
Identité
Dénomination
M G P I
SIREN (siège)
424 324 705
Date d'immatriculation au RNE
21/09/1999
Début d’activité
02/10/1999
Date de fin de la personne morale
20/09/2098
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
activité de marchand de biens, la promotion immobilière, la maîtrise d'oeuvre l'exercice de toutes activités d'intermédiation, en qualité d'agent commercial, d'agent d'affaires, de commissionnaire ou de courtier. Les transactions immobilières et d'administration de biens,l'assistance à maître d'ouvrage, la maîtrise d'ouvrage déléguée.
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Capital social
1591861 EUR
Adresse du siège
32 RUE FERDINAND BUISSON 42800 RIVE-DE-GIER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LIEU DIT LE MOLLARD
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FIORELLO GAETANA , GIUSEPPINA
Nom d'usage
GRECO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
Rive-de-Gier
Nom, Prénom(s)
GRECO MARC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
Rive-de-Gier
Nom, Prénom(s)
GRECO FLORIAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1986
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
AXENS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Étienne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/10/1999
Siret
42432470500021
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
activité de marchand de biens, la promotion immobilière, la maîtrise d'oeuvre l'exercice de toutes activités d'intermédiation, en qualité d'agent commercial, d'agent d'affaires, de commissionnaire ou de courtier. Les transactions immobilières et d'administration de biens,l'assistance à maître d'ouvrage, la maîtrise d'ouvrage déléguée.
Autres Activités
activité de marchand de biens, la promotion immobilière, la maîtrise d'oeuvre l'exercice de toutes activités d'intermédiation, en qualité d'agent commercial, d'agent d'affaires, de commissionnaire ou de courtier. Les transactions immobilières et d'administration de biens,l'assistance à maître d'ouvrage, la maîtrise d'ouvrage déléguée.
Adresse
32 RUE FERDINAND BUISSON
42800 , RIVE-DE-GIER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LIEU DIT LE MOLLARD
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/10/1999
Siret
42432470500013
Code APE
701F
Adresse
19 RTE DE FRIGERIN
42800 , SAINT-JOSEPH - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
21/09/1999
Description
Historique des observations depuis le 21/09/1999 : Mention du 23/02/2004 : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A COMPTER DU 31.12.2003 ANCIEN SIEGE : ST JOSEPH - 19 ROUTE DE FRIGERIN
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).