Entreprise : 3 S - SIREN 424 291 201
Identité
Dénomination
3 S
SIREN (siège)
424 291 201
Date d'immatriculation au RNE
21/09/1999
Début d’activité
08/06/1999
Date de fin de la personne morale
20/09/2098
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
ACQUISITION PROPRIETE ADMINISTRATION EXPLOITATION DE BIENS MEUBLES OU IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
22 RUE ALFRED SAUVY 31270 CUGNAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOY SERTIP
Qualité
Gérant
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/06/1999
Siret
42429120100020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION PROPRIETE ADMINISTRATION EXPLOITATION DE BIENS MEUBLES OU IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS
Autres Activités
ACQUISITION PROPRIETE ADMINISTRATION EXPLOITATION DE BIENS MEUBLES OU IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS
Adresse
22 RUE ALFRED SAUVY
31270 , CUGNAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/06/1999
Siret
42429120100012
Code APE
702C
Adresse
1 RUE BARTHELEMY THIMONNIER
31270 , CUGNAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/015028
Date d'ajout
23/03/2022
Description
Par arrêt en date du 09.02.2022, la Cour d’Appel de Toulouse infirme le jugement de ce Tribunal du 14.01.2021 ayant prononcé le report de la date de cessation des paiements au 24.04.2018.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/010343
Date d'ajout
25/02/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 25/02/2021 étendant la procédure de liquidation judiciaire de la SARL 2S CONSTRUCTIONS à la SCI "3 S" Liquidateur judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Me Stéphane HOAREAU 4 rue Amélie Cs 98034 31080 Toulouse CEDEX 6 Date de cessation des paiements : 24/04/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 100 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 15 244.90 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).