Entreprise : EASY FLYING SA - SIREN 424 289 395
Identité
Dénomination
EASY FLYING SA
SIREN (siège)
424 289 395
Date d'immatriculation au RNE
22/09/1999
Date de fin de la personne morale
21/09/2098
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
2366934.11 EUR
Adresse du siège
2 RUE MARCEL DORET 31700 BLAGNAC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE ANTARES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TURREL FABRICE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1958
Commune de résidence
Montastruc-la-Conseillère
Nom, Prénom(s)
BEAUVILLAIN KLEBER , EUGENE , GUSTAVE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1935
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
EELSEN PIERRE-HENRI , MAURICE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1933
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MACHERAS ERIC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
WESSELMANN FRANZ
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1938
Commune de résidence
Mijas Costa
Nom, Prénom(s)
LECOU JEAN , PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SCHELLER MICHEL , JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1937
Commune de résidence
Verrières-le-Buisson
Dénomination
ALPHA COMMISSARIAT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SA FINEXTERN
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Etterbeck 1040 Bruxelles
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/10/2001
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/08/1999
Siret
42428939500024
Code APE
724Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
TECHNOLOGIE INTERNET POUR L'AVIATION CIVILE.
Adresse
2 RUE 2 Rue Marcel Doret
31700 , Blagnac - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE ANTARES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1999
Siret
42428939500016
Code APE
724Z
Adresse
8 ESP COMPANS CAFFARELLI
31000 , TOULOUSE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/047456
Date d'ajout
03/10/2023
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 02/10/2023 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/047443
Date d'ajout
03/10/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 02/10/2023 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Numéro d'observation
F15/009728
Date d'ajout
01/04/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 1er avril 2015 remplaçant Me Olivier BENOIT dans ses fonctions de liquidateur par la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me Olivier BENOIT, 17 rue de Metz 31000 Toulouse.
Numéro d'observation
23652
Date d'ajout
10/12/2002
Description
(Divers) SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 06/12/2002 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE A PRONONCE LA MODIFICATION DE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS (L.621-7) CELLE-CI ETANT REPORTEE AU 31/03/2001
Numéro d'observation
20333
Date d'ajout
17/10/2002
Description
Mention d'office PAR ORDONNANCE EN DATE DU 16 OCTOBRE 2002 RENDUE PAR MR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE DESIGNATION DE MR FABRICE TURREL DOMAINE DE LA VALADE, 13, ALLEE DE LA BOURDETTE 31380 MONTASTRUC LA CONSEILLERE EN QUALITE DE MANDATAIRE AD'HOC -
Numéro d'observation
2839
Date d'ajout
05/02/2002
Description
(Divers) PAR JUGEMENT EN DATE DU 18.01.2002, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE A REMPLACE M. MOULAS, EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE, PAR M. SAUBION.
Numéro d'observation
17501
Date d'ajout
08/10/2001
Description
(Procédures collectives) SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 05/10/2001 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE, A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE ET A NOMME JUGE COMMISSAIRE ............. : M. MOULAS LIQUIDATEUR(S) ............... : ME BENOIT 24 RUE DU LANGUEDOC - BP 7132 31071 TOULOUSE CEDEX 7 ET A FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 26/09/2001 L'OPINION DU 12.10.2001
Numéro d'observation
16627
Date d'ajout
25/09/2001
Description
Déclaration de cessation des paiements EFFECTUEE AU GREFFE EN DATE DU 26.09.01
Numéro d'observation
19363
Date d'ajout
04/12/2000
Description
Augmentation du capital CAPITAL AUGMENTE D'UNE SOMME DE 11 699 800 FRS POUR LE PORTER DE 1 400 000 FRS A 13 099 800 FRS- AUGMENTATION D'UNE SOMME DE 2 426 270 FRS POUR LE PORTER DE 13 099 800 FRS A 15 526 070 FRS. TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DU 8 ESPLANADE COMPANS CAFFARELLI 31000 TOULOUSE, A BLAGNAC (31700) 2 RUE MARCEL DORET (CA DU 31.08.2000) A EFFET DU 01.01.2000 LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A L'ANCIEN SIEGE. AGE 28.09.2000 ET CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 16.10.2000- Date d'effet: 28/09/2000
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 15 526 070.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 2 366 934.11 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).