Entreprise : SOCIETE D ARCHITECTURE JEGER MERLE - SIREN 424 242 816
Identité
Dénomination
SOCIETE D ARCHITECTURE JEGER MERLE
SIREN (siège)
424 242 816
Date d'immatriculation au RNE
04/11/2004
Début d’activité
01/07/1999
Date de fin de la personne morale
03/11/2069
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2000
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE, L'ETUDE, LA CONCEPTION, LA REALISATION DE PROJETS SE RATTACHANT A LA DECORATION, AU DESIGN OU AU GRAPHISME
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
67 RUE VERGNIAUD 75013 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BATIMENT K
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JEGER MADIOT PHILIPPE , JEAN , PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1953
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MERLE PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Bry Sur Marne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1999
Siret
42424281600025
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE, L'ETUDE, LA CONCEPTION, LA REALISATION DE PROJETS SE RATTACHANT A LA DECORATION, AU DESIGN OU AU GRAPHISME
Adresse
67 RUE VERGNIAUD
75013 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BATIMENT K
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1999
Siret
42424281600017
Code APE
742A
Adresse
122 AV DU GENERAL LECLERC
94360 , BRY-SUR-MARNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
61649
Date d'ajout
04/11/2004
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
61650
Date d'ajout
04/11/2004
Description
La société a par décision du 30/06/2004 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 01/07/2004
Numéro d'observation
38318
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).