Entreprise : TEMPLUS - SIREN 424 240 737
Identité
Dénomination
TEMPLUS
SIREN (siège)
424 240 737
Date d'immatriculation au RNE
20/04/2001
Début d’activité
20/08/1999
Date de fin de la personne morale
19/04/2059
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2000
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Les services d'assistance de conseil pour les affaires et la gestion d'administration d'entreprise de secrétariat général de traduction et toutes prestations de service similaire ou connexe
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital minimum
8000 EUR
Adresse du siège
91 AV DU MARECHAL FOCH 78400 CHATOU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/08/1999
Siret
42424073700025
Nom commercial
TEMPLUS
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Les services d'assistance de conseil pour les affaires et la gestion d'administration d'entreprise de secrétariat général de traduction et toutes prestations de service similaire ou connexe
Autres Activités
Les services d'assistance de conseil pour les affaires et la gestion d'administration d'entreprise de secrétariat général de traduction et toutes prestations de service similaire ou connexe
Adresse
91 AV DU MARECHAL FOCH
78400 , CHATOU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/02/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/08/1999
Siret
42424073700017
Code APE
741G
Adresse
163 RUE JEAN JAURES
94700 , MAISONS-ALFORT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/03/2022
Description
NPAI COMPTES ANNUELS 2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
64195
Date d'ajout
28/03/2019
Description
Démission pour ordre de Collin Jérémy En qualité de gérant A compter du 15/01/2019
Numéro d'observation
91681
Date d'ajout
23/11/2016
Description
Pli Non Distribuable
Numéro d'observation
5105
Date d'ajout
20/04/2001
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).