Entreprise : BOIS BERNARD GESTION ET SANTE - SIREN 424 174 712
Identité
(Entreprise radiée le 15/03/2022)
Dénomination
BOIS BERNARD GESTION ET SANTE
SIREN (siège)
424 174 712
Date d'immatriculation au RNE
24/03/2016
Date de fin de la personne morale
23/03/2102
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
76250 EUR
Adresse du siège
25 RUE FERNAND FOREST 92150 SURESNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NEVEUX MARCEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1943
Commune de résidence
Croix
Nom, Prénom(s)
COETSIER GERARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Croix
Nom, Prénom(s)
COLLET CHRISTOPHE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1979
Commune de résidence
LONDRES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/02/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/11/2002
Siret
42417471200036
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
23 RUE DU 11 NOVEMBRE
62490 , SAILLY-EN-OSTREVENT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/11/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/07/1999
Siret
42417471200010
Adresse
82 AV MARCEAU
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/11/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/11/1999
Siret
42417471200028
Code APE
741G
Adresse
10 RUE DE MARIGNAN
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/07/1999
Siret
42417471200044
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Management conseil audit.
Adresse
25 RUE 25 Rue Fernand Forest
92150 , Suresnes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
25141
Date d'ajout
15/03/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Nanterre le 15/03/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
92966
Date d'ajout
18/12/2018
Description
Dissolution à compter du 30/11/2018 siège de la liquidation CABINET DTMV - 164 RUE du Faubourg Saint-Honoré - 75008 PARIS
Numéro d'observation
45632
Date d'ajout
31/01/2018
Description
Pli Non Distribuable
Numéro d'observation
25353
Date d'ajout
24/03/2016
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).