Entreprise : SA L'ANCOLIE - SIREN 424 173 821
Identité
(Entreprise radiée le 04/08/2020)
Dénomination
SA L'ANCOLIE
SIREN (siège)
424 173 821
Date d'immatriculation au RNE
06/09/1999
Fermeture de l'établissement - 42417382100010
- Date d'effet de la fermeture : 01/04/2004
Date de fin de la personne morale
05/09/2098
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
94518.39 EUR
Adresse du siège
LE ROND POINT DES PISTES 73150 VAL D'ISERE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TRIOULLIER FRANCK
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1972
Commune de résidence
Val-d'Isère
Nom, Prénom(s)
BAZILE JEAN-PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1952
Commune de résidence
Val-d'Isère
Nom, Prénom(s)
BERTOLI PHILIPPE
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Commune de résidence
Val-d'Isère
Nom, Prénom(s)
FAISY NICOLAS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1972
Commune de résidence
Tassin-la-Demi-Lune
Nom, Prénom(s)
HEIRSTAETEN BEN , ELLIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Souillac
Nom, Prénom(s)
DELORME DENIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Cannes
Nom, Prénom(s)
JARRE PATRICIA
Nom d'usage
EMPRIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1968
Commune de résidence
Val-d'Isère
Nom, Prénom(s)
BELLABOUVIER CHRISTIAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Val-d'Isère
Nom, Prénom(s)
BONNEVIE MARY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1972
Commune de résidence
Val-d'Isère
Nom, Prénom(s)
CABINET MARTIN RETORD ET ASSOCIES-NIVOLET - M.R.A. NIVOLET
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Chambéry
Nom, Prénom(s)
MARTIN-RETORD LEONE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Chambéry
Nom, Prénom(s)
REYMOND YVES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1942
Commune de résidence
Gex
Nom, Prénom(s)
JUAN BRUNO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Séez
Dénomination
SA ALTITUDE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Val-d'Isère
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2004
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/1999
Siret
42417382100010
Code APE
552E
Origine du fonds
Création
Activité principale
L'EXPLOITATION SOUS FORME DE GESTION DELEGUEE DU VILLAGE D'ENFANTS DE VAL D'ISERE REALISE PAR LA COMMUNE DE VAL D'ISERE ACCUEILLANT LES ENFANTS AGES DE 3 A 13 ANS REVOLUS JUSQU'AU 29.01.02 A CPTER DE CETTE DATE LA SOCIETE DEMEURE IMMATRICULEE SANS ACTIVITE
Adresse
LE ROND POINT DES PISTES
73150 , Val-d'Isère - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10535
Date d'ajout
04/08/2020
Description
Radiation d'office du RCS le 04/08/2020 avec effet au 04/08/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance d'Albertville, statuant commercialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerce de Chambéry par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
21/05/2002
Description
- Date de dissolution : 29/01/2002.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
21/05/2002
Description
--- DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE NOMINATION D'UN LIQUIDATEUR MR BAZILE JEAN PIERRE LA SOCIETE DEMEURE IMMATRICULEE SANS ACTIVITE A COMPTER DU 29.01.02
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
21/05/2002
Description
- Date de cessation d'activité : 29/01/2002.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2002
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 620 000.00 FRF nouveau montant : 94 518.39 EUR
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
06/09/1999
Description
Historique des observations depuis le 06/09/1999 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro A1386 le 06/09/1999 --- Publicité au Journal : LA VIE NOUVELLE --- Parution au Journal le 10/09/1999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).