Entreprise : SARL LES DELICES DE MON ENFANCE - SIREN 424 168 490
Identité
Dénomination
SARL LES DELICES DE MON ENFANCE
SIREN (siège)
424 168 490
Date d'immatriculation au RNE
01/09/1999
Début d’activité
01/10/1999
Date de fin de la personne morale
09/09/2049
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Pâtisserie confiserie traiteur
Code APE
1071D - Pâtisserie
Code APRM
1071DZ - Pâtisserie
Capital social
205000 EUR
Adresse du siège
19 RUE JOSEPH RAINARD 13200 ARLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOYER LAURENT , NICOLAS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1976
Commune de résidence
Arles
Nom, Prénom(s)
BOYER LAURENT
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1976
Commune de résidence
ARLES
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1999
Siret
42416849000029
Code APE
1071D - Pâtisserie
Code APRM
1071DZ - Pâtisserie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale règlementée
Activité principale
Pâtisserie confiserie traiteur
Code APRM
1071DZ - Pâtisserie
Autres Activités
PATISSERIE CONFISERIE TRAITEUR
Code APRM
1071DZ - Pâtisserie
Adresse
19 RUE JOSEPH RAINARD
13200 , ARLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1999
Siret
42416849000011
Code APE
1071C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Activité principale
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Adresse
22 RUE COPERNIC
13104 , ARLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
807
Date d'ajout
17/02/2011
Description
Transfert du siège social à compter du 01/01/2011 : Ancienne adresse : 22 RUE COPERNIC 13200 ARLES Nouvelle adresse : 19 rue Joseph Rainard 13200 Arles Transfert de l'établissement principal à compter du 01/01/2011 : Ancienne adresse : 22 RUE COPERNIC - ARLES 13200 ARLES Nouvelle adresse : 19 rue Joseph Rainard 13200 Arles
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Arles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarascon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarascon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1649
Date d'ajout
17/07/2007
Description
MODIFICATION D'ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL SITUE 22 RUE COPERNIC - ARLES 13200 ARLES A COMPTER DU 02/07/2007 ANCIENNE : BOULANGERIE, PATISSERIE, CONFISERIE, TRAITEUR NOUVELLE : PATISSERIE CONFISERIE TRAITEUR
Numéro d'observation
1877
Date d'ajout
03/10/2001
Description
CONTINUATION DE L'EXPLOITATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL PV DEPOT LE 03/10/2001 No 703 - LA LIBERTE DU 15/09/2001 Date d'effet : 08/09/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).