Entreprise : S E M SOCIETE EUROPEENNE MULTISERVICES - SIREN 424 145 605
Identité
(Entreprise radiée le 27/12/2022)
Dénomination
S E M SOCIETE EUROPEENNE MULTISERVICES
SIREN (siège)
424 145 605
Date d'immatriculation au RNE
13/01/2000
Date de fin de la personne morale
12/01/2098
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
3520000 EUR
Adresse du siège
7 RUE DE LA MEURETTE 71140 BOURBON-LANCY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOETSCHY DENIS , RAYMOND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1941
Commune de résidence
Charnoz-sur-Ain
Nom, Prénom(s)
PERRAUDIN NICOLE
Nom d'usage
BLANC
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
Bourbon-Lancy
Nom, Prénom(s)
GOETSCHY DANIEL
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1944
Commune de résidence
Bourbon-Lancy
Nom, Prénom(s)
GOETSCHY PASCAL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
Vitry-sur-Loire
Nom, Prénom(s)
GOETSCHY CATHERINE
Nom d'usage
STRYCZEK
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Garnat-sur-Engièvre
Nom, Prénom(s)
HEBERT CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Mâcon
Dénomination
AUDIT FISCALITE ET CONSEILS - AFC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Bron
Dénomination
GELAS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Sancé
Dénomination
CABINET GRAZIANO & REBILLET CGR
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Roanne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/12/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/1999
Siret
42414560500012
Code APE
4633Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Négoce import export de tous produits laitiers et dérivés du lait. Participations et prises de participations dans tout groupement, entreprise et par tout moyen, gestion de ces participations, exercice de toutes prestations et de tout mandat. Administration, gestion financier management. Holding : prise de participation par tout moyen dans tout groupement et société gestion des participations et exercices de tout mandat et prestations consécutifs et de toute nature.
Adresse
7 RUE 7 Rue de la Meurette
71140 , Bourbon-Lancy - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F15/002082
Date d'ajout
15/06/2015
Description
Modification des commissaires aux comptes : CABINET FOGEX n'est plus commissaire aux comptes titulaire Société à responsabilité limitée GELAS AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire JACQUET Michel nom d'usage : JACQUET Michel n'est plus commissaire aux comptes suppléant Société par actions simplifiée AUDIT FISCALITE ET CONSEILS - AFC devient commissaire aux comptes suppléant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 31 août 1999 -No A407 - DOCUMENTS AP du 06 août 1999
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAROLLES A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACON PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).