Entreprise : TITECA-BEAUPORT FINANCE - SIREN 424 125 185
Identité
Dénomination
TITECA-BEAUPORT FINANCE
SIREN (siège)
424 125 185
Date d'immatriculation au RNE
06/09/1999
Début d’activité
18/08/1999
Date de fin de la personne morale
05/09/2098
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Holding Achat en gros et revente de Tout matériel et fournitures pour l'horlogerie et bijouterie
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
LD CTRE COMMERCIAL LE PEROU 97139 LES ABYMES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT D
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CANIQUITE MARIE-CLAIRE
Nom d'usage
VERGER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1899
Commune de résidence
Les Abymes
Nom, Prénom(s)
SCHEIKBOUDOU-RAMAHTOULLAH GINETTE , GEORGE
Nom d'usage
TITECA-BEAUPORT
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1946
Commune de résidence
Les Abymes
Nom, Prénom(s)
SERVA OLIVIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1899
Commune de résidence
Pointe-à-Pitre
Nom, Prénom(s)
TITECA-BEAUPORT JEAN , MARC , JOSEPH
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Les Abymes
Dénomination
ANTILLES AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Pointe-à-Pitre
Dénomination
AUDIT ETOILE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/08/1999
Siret
42412518500019
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Holding Achat en gros et revente de Tout matériel et fournitures pour l'horlogerie et bijouterie
Adresse
LD CTRE COMMERCIAL LE PEROU
97139 , LES ABYMES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT D
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5901
Date d'ajout
06/10/2016
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/10/2010 :Nouveau : ANTILLES AUDIT (SARL) représentée par DEVARIEUX Raymond, Commissaire aux comptes titulaireNouveau : AUDIT ETOILE (SACA) représentée par CORMERY Jean, Commissaire aux comptes titulaireNouveau : SERVA Olivier, Commissaire aux comptes suppléantNouveau : VERGER Marie-Claire, Commissaire aux comptes suppléantJAL : France Antilles du 08/02/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2699
Date d'ajout
22/05/2013
Description
Transformation de la société à compter du 25/01/2013 Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS)Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 25/01/2013 :Partant : TITECA-BEAUPORT Lucien Joseph, Co-GérantNouveau : TITECA-BEAUPORT Jean Marc Joseph, PrésidentChangement de qualité : TITECA-BEAUPORT Ginette George, Co-Gérant devient Directeur général
Numéro d'observation
709
Date d'ajout
01/03/2010
Description
Modification de la date de clôture de l'exerciceANCIENNE DATE : 31/12 / NOUVELLE : 30/09Date d'effet : 29/04/2009
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 76 224.51 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).