Entreprise : SARL HELIOS SERVICES - SIREN 424 123 503
Identité
Dénomination
SARL HELIOS SERVICES
SIREN (siège)
424 123 503
Date d'immatriculation au RNE
06/09/1999
Date de fin de la personne morale
05/09/2098
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
180 RUE DE LA CROIX DU CHENE 60250 HEILLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
YOUSSOUF MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1947
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/03/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
07/09/1999
Siret
42412350300015
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Télécom, hardware, électronique, maintenance, informatique, synergétique
Adresse
180 RUE 180 rue de la Croix de Chène
60250 , Heilles - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
05/12/2018
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 04/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
11/12/2017
Description
Par Ordonnance du Président du tribunal de commerce de BEAUVAIS en date du 04/10/2017, la SCP LEBLANC LEHERICY HERMONT, en la personne de Me LEHERICY Philippe remplace le mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
28/04/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS du 12 /04/2011, nommant Me Geneviève LEBLANC, 577 rue de la Croix Verte 60600 AGNETZ, en qualité de liquid ateur judiciaire, en remplacement de Me Jean-Claud e HERBAUT.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
02/03/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Beauvais du 02 /03/2010 prononçant la liquidation judiciaire. Liq uidateur : Maître Herbaut Jean-Claude 577 rue de l a Croix Verte 60600 Agnetz - Cessation d'activité de plein droit à la date dudit jugement.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
15/12/2009
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Beauvais du 15 /12/2009 ouvrant une procédure de redressement jud iciaire et fixant la fin de la période d'observati on au 15/06/2010. Cessation des paiements en date du 15/10/2008. Juge Commissaire : Mr François DELH AYE Mandataire judiciaire : Maître Herbaut Jean-Cl aude 577 rue de la Croix Verte 60600 Agnetz
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).