Entreprise : LES THERMES - SIREN 424 114 692
Identité
Dénomination
LES THERMES
SIREN (siège)
424 114 692
Date d'immatriculation au RNE
30/08/1999
Date de fin de la personne morale
29/08/2098
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
6 AV GDE DUCHESSE CHARLOTTE 54400 LONGWY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHARRONT BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
Audun-le-Tiche
Nom, Prénom(s)
PIROMALLI VINCENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
Fameck
Nom, Prénom(s)
RITZ DANIEL , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Roussy-le-Village
Nom, Prénom(s)
SEIWERATH ROMAIN , JEAN , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1948
Commune de résidence
Frisange (gdl)
Dénomination
FIDUGEC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Audun-le-Tiche
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/11/2000
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/09/1999
Siret
42411469200017
Code APE
551A
Origine du fonds
Création
Activité principale
La propriété et ou l'exploitation sous toutes formes de fonds de commerce d'hotel, restaurant, bar brasserie, thé dansant, casino, salle de jeux, négoce d'articles souvenirs et bibelots et l'orga- nisation de spectables.
Adresse
6 AV GDE DUCHESSE CHARLOTTE
54400 , LONGWY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/000803
Date d'ajout
06/06/2017
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Val de Briey en date du 01/06/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F11/000009
Date d'ajout
14/02/2011
Description
: Par ordonnance en date du 14/02/2011 le Président du Tribunal de Commerce de BRIEY a désigné en qualité de juge-commissaire : Mr Bernard DIDRICHE en remplacement de :Mr Gérard MAISENTI qui a cessé ses fonctions. --------------------------------------------------
Numéro d'observation
F08/000008
Date d'ajout
11/01/2008
Description
: Par jugement en date du 11/01/2008 le Tribunal de Commerce de BRIEY a désigné en qualité de Juge-Commissaire :Mr Gérard MAISENTI en remplacement de :Mr Gérard REVERCHON qui a cessé ses fonctions. --------------------------------------------------
Numéro d'observation
F00/000007
Date d'ajout
20/11/2000
Description
: DECLARATION DU 20 NOVEMBRE 2000 Jugement du Tribunal de Commerce de BRIEY du 16/11/2000 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur : ME MAROCCOU Patrick Route de Mancieulles 54150 MANCE Met fin à la mission de Maître KREBS en qualité d'administrateur.
Numéro d'observation
F00/000006
Date d'ajout
25/09/2000
Description
: DECLARATION DU 25 SEPTEMBRE 2000 Jugement du Tribunal de Commerce de BRIEY du 21/09/2000 prolongeant la période d'observation jusqu'au 07/01/2001.
Numéro d'observation
F00/000005
Date d'ajout
12/09/2000
Description
: DECLARATION DU 12 SETPEMBRE 2000 Jugement du Tribunal de Commerce de BRIEY du 07/09/2000 ordonnant la cessation totale de l'activité, avec maintien de tous les organes de la procédure. (Art 146 de la loi) à compter du 10 Septembre 2000
Numéro d'observation
F00/000004
Date d'ajout
09/06/2000
Description
: DECLARATION DU 09 JUIN 2000 Jugement du Tribunal de Commerce de BRIEY du 08/06/2000 ouvrant une Procédure Simplifiée de redressement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 08/09/2000. Cessation des paiements en date du 06/06/2000. Juge Commissaire : M REVERCHON Gérard Représentant des Créanciers : ME MAROCCOU Patrick Route de Mancieulles 54150 MANCE Administrateur : M KREBS Yves Jérome 44-48, Boulevard Albert 1er 54000 NANCY dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, de représentation.
Numéro d'observation
F00/000003
Date d'ajout
06/06/2000
Description
: DECLARATION DU 06 JUIN 2000 Dépôt le 06/06/2000 de la déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIEY
Numéro d'observation
F99/000002
Date d'ajout
30/08/1999
Description
Historique des observations depuis le 30/08/1999 : JOURNAL : LES TABLETTES LORRAINES DES SOCIETES
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
PRECISION SUR L'ACTIVITE - Date de début d'activité : 01/09/1999.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).