Entreprise : BAULIMMO - SIREN 424 108 439
Identité
Dénomination
BAULIMMO
SIREN (siège)
424 108 439
Date d'immatriculation au RNE
31/08/1999
Début d’activité
01/08/1999
Date de fin de la personne morale
30/08/2098
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
acquisition construction propriété administration exploitation de tous biens immobiliers
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
12195.92 EUR
Adresse du siège
1 RUE DE LA VIGNE 44260 PRINQUIAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DARCEL JEAN-FRANCOIS , JOSEPH , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Prinquiau
Nom, Prénom(s)
DARCEL NICOLAS
Nom d'usage
MONAGHAN-DARCEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1992
Commune de résidence
Prinquiau
Nom, Prénom(s)
DARCEL STEPHANE
Nom d'usage
DARCEL-MONAGHAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1989
Commune de résidence
Prinquiau
Nom, Prénom(s)
MONAGHAN MARIE , THERESE
Nom d'usage
MONAGHAN-DARCEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Prinquiau
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/1999
Siret
42410843900011
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition construction propriété administration exploitation de tous biens immobiliers
Autres Activités
acquisition construction propriété administration exploitation de tous biens immobiliers
Adresse
1 RUE DE LA VIGNE
44260 , PRINQUIAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
26/10/2010
Description
2250201010262750 ********* Démission d'un co-gérant ********* Changement composition des associés Date d'effet de la formalité: 18/09/2010 Associé indéfiniment responsab : Mr DARCEL Jean-François Joseph Marie. Anc gérant associé : Mr DARCEL Jean-François Joseph Marie. Gérant associé indéfinim. Resp : Madame MONAGHAN-DARCEL née MONAGHAN Marie Thérèse. Associé indéfiniment responsab : Mr DARCEL Nicolas Associé indéfiniment responsab : Mr DARCEL Stéphane
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).