Entreprise : ATOUSPORTS - SIREN 424 044 790
Identité
(Entreprise radiée le 08/04/2022)
Dénomination
ATOUSPORTS
SIREN (siège)
424 044 790
Date d'immatriculation au RNE
13/09/1999
Fermeture de l'établissement - 42404479000014
- Date d'effet de la fermeture : 28/05/2001
Fermeture de l'établissement - 42404479000022
- Date d'effet de la fermeture : 16/06/2004
Fermeture de l'établissement - 42404479000030
- Date d'effet de la fermeture : 16/06/2004
Date de fin de la personne morale
12/09/2059
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1999
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
38 RUE MARCEL SEMBAT 33400 TALENCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOULON-DARDOT MICHEL , CLAUDE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1973
Commune de résidence
Bordeaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/05/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/08/1999
Siret
42404479000014
Code APE
524W
Adresse
63 RUE
33400 , TALENCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/06/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/09/1999
Siret
42404479000030
Code APE
524W
Adresse
LAOUGA
33260 , LA TESTE-DE-BUCH - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/06/2004
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/05/2001
Siret
42404479000022
Code APE
524W
Adresse
38 RUE MARCEL SEMBAT
33400 , TALENCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
25368
Date d'ajout
08/04/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Bordeaux le 08/04/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
80558
Date d'ajout
14/08/2006
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 05/09/2005
Numéro d'observation
20794
Date d'ajout
25/08/2004
Description
Dissolution à compter du 16-06-2004 (selon procès-verbal du 16-06-2004 - le siège de la liquidation est fixé 38 Rue Marcel Sembat 33400 TALENCE)
Numéro d'observation
26806
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
968
Date d'ajout
14/12/2001
Description
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).