Entreprise : VAZZIO 99 - SIREN 424 036 440
Identité
(Entreprise radiée le 09/10/2018)
Dénomination
VAZZIO 99
SIREN (siège)
424 036 440
Date d'immatriculation au RNE
13/10/1999
Fermeture de l'établissement - 42403644000016
- Date d'effet de la fermeture : 31/07/2018
Date de fin de la personne morale
12/10/2098
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
VAZZIO 20090 AJACCIO FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DU VAZZIO
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RAMEL MICHELE , JEANINE
Nom d'usage
PERRET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
Bastelicaccia
Nom, Prénom(s)
NAU ROGER , MAURICE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1944
Commune de résidence
Pietrosella
Nom, Prénom(s)
PERRET ALAIN , CHARLES , ANDRE , LOUIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1955
Commune de résidence
Bastelicaccia
Dénomination
EDIFIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Talence
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/07/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/08/1999
Siret
42403644000016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la prise à bail, la mise en valeur, la location, l'administration, l'exploitation de tous immeubles bâtis ou non bâtis.
Adresse
Ancienne route de Sartène
20090 , Ajaccio - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI du Vazzio
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4128
Date d'ajout
09/10/2018
Description
Radiation du RCS le 09/10/2018 avec effet au 31/07/2018 Arrêt définitif d'activité Disparition suite à la clôture des opérations de liquidation
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4127
Date d'ajout
09/10/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/07/2018 Liquidateur : NAU Roger Maurice Le siège de la liquidation est fixé à : chez le liquidateur, 19 allée des Myrthes Résidence - Agnarello 20166 Pietrosella Journal d'annonces légales : L'Informateur Corse Nouvelle en date du 05/10/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1 524.49 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).