Entreprise : CENTRE MEDICAL LES ORMES - SIREN 423 995 968
Identité
Dénomination
CENTRE MEDICAL LES ORMES
SIREN (siège)
423 995 968
Date d'immatriculation au RNE
31/10/2002
Dissolution
Date de fin de la personne morale
30/10/2031
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
132630.44 EUR
Adresse du siège
21 BD DE LA LIBERTE 02700 TERGNIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TELLIER ROGER , EDOUARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1937
Commune de résidence
Tergnier
Nom, Prénom(s)
DESESQUELLE DOMINIQUE , JACQUES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
La Fère
Nom, Prénom(s)
BODENES PASCAL , JEAN , PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
Barisis-aux-Bois
Nom, Prénom(s)
ZARAA ABDELOUAHAB
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1973
Commune de résidence
Tergnier
Nom, Prénom(s)
DIAB TAREK
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1986
Commune de résidence
Orainville
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2024
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
24/02/1971
Siret
42399596800017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes opérations mobilières et immobilières.
Adresse
21 BD DE LA LIBERTE
02700 , TERGNIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
09/08/2024
Description
Dissolution à compter du 01/07/2024 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/07/2024, siège de la liquidation : 21 Boulevard de la Liberté 02700 Tergnier, parution de la publicité légale : Picardie la Gazette paru le 02/09/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5651
Date d'ajout
09/08/2024
Description
Cessation totale d'activité à compter du 01/07/2024 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Chauny a été ratt achée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribu nal de Commerce de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).