Entreprise : INCOM FRANCE - SIREN 423 953 090
Identité
(Entreprise radiée le 21/03/2023)
Dénomination
INCOM FRANCE
SIREN (siège)
423 953 090
Date d'immatriculation au RNE
29/02/2008
Date de fin de la personne morale
28/02/2098
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
158250 EUR
Adresse du siège
16 AV MORANE SAULNIER 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT EQUATEUR 16 A 18
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUCHER FREDERIC
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1952
Commune de résidence
Meudon
Dénomination
INCOM GMBH
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
BONN
Dénomination
AUDIT LEGAL DES HAUTS DE SEINE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Rueil-Malmaison
Dénomination
MATHURINS AUDITEURS ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
INFORMATION STORAGE SL
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
BURJASSOT - VALENCIA
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/03/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/06/1999
Siret
42395309000028
Code APE
6311Z - Traitement de données, hébergement et activités connexes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conception, réalisation, distribution de produits Informatqiues, notamment dans le domaine de l'archivage électronique
Adresse
16 AV 16/18 Avenue Morane Saulnier Bâtiment Equateur
78140 , Vélizy-Villacoublay - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT EQUATEUR 16 A 18
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/02/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/06/1999
Siret
42395309000010
Code APE
6311Z - Traitement de données, hébergement et activités connexes
Activité principale
Traitement de données, hébergement et activités connexes
Adresse
7 RUE ANDRE CITROEN
92110 , CLICHY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ESPACE CLICHY
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12156
Date d'ajout
21/03/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 21/03/2023, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELARL Mlconseils prise en la personne de Me Cosme Rogeau . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 21/03/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12156
Date d'ajout
21/03/2023
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Numéro d'observation
34099
Date d'ajout
27/11/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 26/11/2019 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2018J00770 désigne liquidateur SELARL Ml Conseils prise en la personne de Me Cosme Rogeau 26 Rue Hoche 78000 Versailles
Numéro d'observation
77193
Date d'ajout
18/09/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 17/09/2019 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 20/09/2019
Numéro d'observation
62154
Date d'ajout
05/03/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 05/03/2019 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 20/03/2019
Numéro d'observation
43317
Date d'ajout
20/09/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles , prononce en date du 20/09/2018 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2018J00770 , date de cessation des paiements le 14/09/2018 désigne Administrateur SELARL Ajrs prise en la personne de Me Philippe Jeannerot 7 Rue Jean Mermoz 78000 Versailles avec pour mission : d'assister l'entreprise , Mandataire judiciaire SELARL Ml Conseils prise en la personne de Me Cosme Rogeau 26 Rue Hoche 78000 Versailles , , et ouvre une période d'observation expirant le 20/03/2019 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
4918
Date d'ajout
29/02/2008
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège LE 11/02/2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).