Entreprise : GFA DES GRANDES FOSSES - SIREN 423 943 166
Identité
Dénomination
GFA DES GRANDES FOSSES
SIREN (siège)
423 943 166
Date d'immatriculation au RNE
14/09/1999
Début d’activité
12/06/1999
Date de fin de la personne morale
13/09/2098
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
Propriété gestion administration de biens ruraux
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
416796.61 EUR
Adresse du siège
21580 SALIVES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEHER JEAN-LUC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1952
Commune de résidence
Ecully
Nom, Prénom(s)
DEHER MARIE-ELISABETH
Nom d'usage
MATHIEU
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
DIJON
Nom, Prénom(s)
DEHER PAULINE , MARGAUX , ANNE , JEANNETTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1988
Commune de résidence
Tassin-la-demi lune
Nom, Prénom(s)
DEHER MARION , LOUISE , THERESE , FRANCOISE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1981
Commune de résidence
Lyon 02
Nom, Prénom(s)
DEHER JEAN-BAPTISTE , PAUL , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1984
Commune de résidence
Lyon 04
Nom, Prénom(s)
MATHIEU BENJAMIN , FELIX , PAUL , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1985
Commune de résidence
Paris 16
Nom, Prénom(s)
MATHIEU MARIETTE , CATHERINE , MARIE
Nom d'usage
CHEVIGNARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1981
Commune de résidence
Paris 16
Nom, Prénom(s)
MATHIEU BENIGNE , LUC , JEAN-MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1978
Commune de résidence
Paris 16
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/06/1999
Siret
42394316600011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété gestion administration de biens ruraux
Autres Activités
Propriété gestion administration de biens ruraux
Adresse
21580 , SALIVES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 734 000 FRF NOUVEAU MONTANT : 416 796.61 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).