Entreprise : ANTIGUA - SIREN 423 917 426
Identité
(Entreprise radiée le 06/01/2023)
Dénomination
ANTIGUA
SIREN (siège)
423 917 426
Date d'immatriculation au RNE
16/03/2004
Date de fin de la personne morale
15/03/2098
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
139 BD DES MYRTES 83380 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES ISSAMBRES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOGUES LAURENT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1969
Commune de résidence
Béziers
Nom, Prénom(s)
COLAONE YVES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1951
Commune de résidence
LES ISSAMBRES
Nom, Prénom(s)
DEBAYLE BLANDINE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Commune de résidence
Lodève Cedex
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/01/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/08/1999
Siret
42391742600011
Code APE
652E
Adresse
CHE DE CALAIS
30250 , SOMMIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/11/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/01/2004
Siret
42391742600052
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
3 MAS DES AGNELS
34270 , CAZEVIEILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/07/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/01/2004
Siret
42391742600029
Adresse
60 PL JACQUES MIROUZE
34000 , MONTPELLIER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ESPACE PITOT
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/12/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/07/2004
Siret
42391742600037
Code APE
741J
Adresse
1025 AV HENRI BECQUEREL
34000 , MONTPELLIER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC CLUB DU MILLENAIRE-BA
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/10/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/12/2006
Siret
42391742600045
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
3 RUE GASTON PLANTE
34790 , GRABELS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/12/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/12/2017
Siret
42391742600060
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
18 CLOS DES BAUMES
34980 , MONTFERRIER-SUR-LEZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/01/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/11/2019
Siret
42391742600078
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Directement ou indirectement par la prise de participation dans toutes sociétés l'animation des sociétés dans lesquelles elle peut avoir des participations et la fournitures de prestations de services elle pourra se porter garante sous quelque forme que ce soit de ses filiales ou de sociétés dans lesquelles elle aurait une participation directe ou indirecte la gestion de titres et de valeurs mobilières, l'investissement pour son compte par tous procédés que ce soit et notamment par voie d'acquisition d'augmentation de capital, d'absorption ou de fusion , la gestion de son propre patrimoine tant mobilier qu'immobilier.
Adresse
139 BD 139 Boulevard des Myrthes
83380 , Roquebrune-sur-Argens - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
les Issambres
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
242
Date d'ajout
06/01/2023
Description
Radiation d'office du RCS de Fréjus le 06/01/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
02/01/2020
Description
Radiation du RCS le 02/01/2020 avec effet au 28/11/2019 Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Fréjus par suite de transfert du siège social à compter du 28/11/2019 du 3 Mas des Agnels 34270 Cazevieille au 139 Boulevard d es Myrtes les Issambres 83380 Roquebrune-sur-Argens Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 28/11/2019 Ancienne valeur : 3 Mas des Agnels 34270 Cazeviei lle Nouvelle valeur : 139 Boulevard des Myrtes les Issambres 83380 Roquebrune-sur-Argens Dissolution de la société à compter du 28/11/2019 Dissolution à compter du 15/05/2016 selon procès-verbal d'ass
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
31/12/2019
Description
Dissolution à compter du 15/05/2016 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 15/05/2016, liquidateur : COLAONE Yves, siège de la liquidation : 139 boulevard des myrtes les issambres 83380 Roquebrune sur Argens, parution de la publicité légale : L'Hérault Judiciaire et Commercial en date du 26/05/2016
Numéro d'observation
12407
Date d'ajout
31/12/2019
Description
Renouvellement de la prorogation de l'immatriculation d'une durée de un an à compter du 15/05/2019 pour les besoins de la liquidation article R.123-131 du code de commerce
Numéro d'observation
35270
Date d'ajout
30/12/2019
Description
Renouvellement du maintien provisoire de l'immatriculation pour une durée maximale d'un an à compter du 15/05/2019
Numéro d'observation
11120
Date d'ajout
09/06/2016
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 15/05/2016 Liquidateur : COLAONE Yves Adrien 3 Mas des Agnels 34270 Cazevieille Le siège de la liquidation est fixé à : 3 Mas des Agnels 34270 Cazevieille Journal d'annonces légales : Hérault Juridique & Economique en date du 26/05/2016
Numéro d'observation
9285
Date d'ajout
03/05/2012
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/03/2012
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).