Entreprise : CAP BTT - SIREN 423 893 072
Identité
Dénomination
CAP BTT
SIREN (siège)
423 893 072
Date d'immatriculation au RNE
28/02/2008
Date de fin de la personne morale
27/02/2098
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
62 RUE DE LA CHEVEE 77165 SAINT-SOUPPLETS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TACCOLINI YVES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1951
Commune de résidence
Saint-Soupplets
Nom, Prénom(s)
TOURBIER ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Romainville
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/01/2024
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/08/1999
Siret
42389307200037
Nom commercial
CAP BTT
Enseigne
CAP BTT
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Transport public routier de marchandises ou location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs assurés exclusivement à l'aide de véhicules n'excedant pas 3T5 de poids maximum autorisé.
Adresse
62 RUE DE LA CHEVEE
77165 , SAINT-SOUPPLETS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/03/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/08/1999
Siret
42389307200011
Adresse
157 CHEMIN DU LOUP
93420 , VILLEPINTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/03/2002
Siret
42389307200029
Activité principale
Transports routiers de fret de proximité
Adresse
2 RUE FREDERIC JOLIOT CURIE
93270 , SEVRAN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HALL 6 2 ET 4
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
28/02/2008
Description
L'entreprise ne conserve pas d'établissement secon daire dans le ressort de l'ancien siège.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
28/02/2008
Description
Transfert du siège & de l'établissement principal du Greffe de Bobigny (1999B03094) ... exploité du 15 Août 1999 ... au 01 Janvier 2008 .... a Rue Fré déric Joliot Curie Hall 6 2 et 4 93274 SEVRAN CEDE X A compter du 01/01/2008 ....
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).