Entreprise : SARL LES JARDINS DE LA TOUR - SIREN 423 885 631
Identité
Dénomination
SARL LES JARDINS DE LA TOUR
SIREN (siège)
423 885 631
Date d'immatriculation au RNE
06/08/1999
Début d’activité
30/04/2001
Date de fin de la personne morale
05/08/2098
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
L'exploitation, la gestion, l'administration de maisons médicalisées pour personnes agées à TRIE CHATEAU, la fourniture de prestations d'héberge- ment avec offre de service de nature hotelière.
Code APE
8710A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
72 B RTE NATIONALE 60590 TRIE-CHATEAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
DELOITTE ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine
Dénomination
DOMUSVI
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Suresnes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/04/2001
Siret
42388563100014
Code APE
8710A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'exploitation, la gestion, l'administration de maisons médicalisées pour personnes agées à TRIE CHATEAU, la fourniture de prestations d'héberge- ment avec offre de service de nature hotelière.
Adresse
72 B RTE NATIONALE
60590 , TRIE-CHATEAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
07/03/2018
Description
Cette société déjà constituée sous la forme SARL se transforme en Société par actions simplifiée à compter du 15-02-2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
11/04/2011
Description
La société est réduite à un associé unique à compter du 01/01/2011.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
21/03/2011
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice s ocial. Ancienne date : 31 mars.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).