Entreprise : ESCARMOR - SIREN 423 847 763
Identité
Dénomination
ESCARMOR
SIREN (siège)
423 847 763
Date d'immatriculation au RNE
20/08/1999
Début d’activité
03/08/1999
Date de fin de la personne morale
19/08/2098
Date de clôture
31/07
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Fabrication, vente, négoce de tous articles de menuiserie
Code APE
1623Z - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Capital social
152450 EUR
Adresse du siège
RUE DU CHALLONGE 22440 PLOUFRAGAN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DES CHATELETS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUNEL PATRICK , JACQUES , JOSEPH
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
Saint-Donan
Nom, Prénom(s)
PRESSE REGINE , JOELLE
Nom d'usage
ROUILLE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Plédran
Dénomination
GUILLERM AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Brest
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/08/1999
Siret
42384776300020
Code APE
1623Z - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Fabrication, vente, négoce de tous articles de menuiserie
Adresse
RUE DU CHALLONGE
22440 , PLOUFRAGAN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DES CHATELETS
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/07/1999
Siret
42384776300012
Code APE
741J
Adresse
ZONE ARTISANALE
22120 , POMMERET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3485
Date d'ajout
02/08/2006
Description
NOMINATION DE LA SOCIETE KPMG EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EN REMPLACEMENT DE MR BERNARD DELBARY. NOMINATION DE MR FRANCOIS CHATEL EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE LA SOCIETE KPMG. Date d'effet : 22/06/2006
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1696
Date d'ajout
25/05/2001
Description
NOMINATION DE MR BERNARD DELBARY EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE. NOMINATION DE LA SOCIETE KPMG EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT. Date d'effet : 13/12/2000
Numéro d'observation
573
Date d'ajout
15/02/2001
Description
CHANGEMENT DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL. NOUVELLE DATE: 31 DECEMBRE ANCIENNE DATE: 30 JUIN Date d'effet : 13/12/2000
Numéro d'observation
237
Date d'ajout
01/02/2000
Description
REGULARISATION CONCERNANT L'IMMATRICULATION DU FONDS DE FABRICATION, VENTE,NEGOCE DE TOUS ARTICLES DE MENUISERIE SIS A PLOUFRAGAN 22440, ZI DES CHATELETS, RUE DU CHALLONGE : PRIX : 500 000 FRS INSERTION : L'HEBDOMADAIRE D'ARMOR DU 16.10.1999 OPPOSITIONS : ETUDE DE ME MULLER, HUISSIER DE JUSTICE, 22000 SAINT BRIEUC ANCIENS PROPRIETAIRES : MR TENAND (BERNARD) SEE TENAND (SUIVANT ORDONNANCE DU JUGE COMMIS A LA SURVEILLANCE DU RCS EN DATE DU 16.08.1999) YFFINIAC 22120, ZA DE POMMERET A PLOUFRAGAN 22440, ZI DES CHATELETS, RUE DU CHALLONGE Date d'effet : 13/10/1999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).