Entreprise : PRO THERMES - SIREN 423 838 051
Identité
(Entreprise radiée le 01/09/2022)
Dénomination
PRO THERMES
SIREN (siège)
423 838 051
Date d'immatriculation au RNE
02/08/1999
Fermeture de l'établissement - 42383805100013
- Date d'effet de la fermeture : 15/04/2022
Date de fin de la personne morale
01/08/2098
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
307947.01 EUR
Adresse du siège
15 AV CHARLES DE GAULLE 73100 AIX-LES-BAINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEPROVOST CHRISTOPHE , CHARLES , CYPRIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1972
Commune de résidence
Tresserve
Nom, Prénom(s)
BERNARD JEAN-PAUL , RENE , FERNAND
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1948
Commune de résidence
Tresserve
Nom, Prénom(s)
LEPROVOST MAGALI , MARIE-PAULE
Nom d'usage
ALLAIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1974
Commune de résidence
Tresserve
Nom, Prénom(s)
SOUCHON JEAN-FRANCOIS , MARIE , PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
Aix-les-Bains
Nom, Prénom(s)
FORESTIER ROMAIN , JACQUES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Aix-les-Bains
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/04/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/07/1999
Siret
42383805100013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété administration et exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle peut devenir propriétaire par voie d'acquisition construction échange apport.
Adresse
15 AV 15 Avenue Charles de Gaulle
73100 , Aix-les-Bains - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16339
Date d'ajout
01/09/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/04/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8081
Date d'ajout
27/04/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 15/04/2022 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/04/2022
Description
Dissolution à compter du 15/04/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 15/04/2022, liquidateur : BERNARD Jean-Paul René Fernand, siège de la liquidation : Allée Daniel Rops 73100 Tresserve, parution de la publicité légale : L'Hebdo des Savoie paru le 28/04/2022
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).