Entreprise : SNC GUYANE INDUSTRIE N°5 - SIREN 423 812 981
Identité
Dénomination
SNC GUYANE INDUSTRIE N°5
SIREN (siège)
423 812 981
Date d'immatriculation au RNE
02/08/1999
Date de fin de la personne morale
01/08/2014
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
FOUR A CHAUX SUD 97232 LE LAMENTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
6 LOT MANHITY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
ANTILLES CONSEILS INVESTISSEMENTS
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Le Lamentin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/10/2009
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
27/07/1999
Siret
42381298100029
Code APE
7712Z - Location et location-bail de camions
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Location simple de longue durée de tous véhicules et biens d'équipement professionnel
Adresse
6 lotissement Manhity Four à Chaux
97232 , Le Lamentin - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
6 LOT MANHITY
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/12/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/07/1999
Siret
42381298100011
Code APE
712A
Adresse
ZONE DE GROS LA JAMBETTE
97232 , LE LAMENTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMM ELISABETH CHEZ ACI
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4668
Date d'ajout
03/05/2016
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 29/10/2009 Liquidateur : ANTILLES CONSEILS INVESTISSEMENTS (SARLU) représentée par DE REYNAL DE SAINT MICHEL Stephane Marie Joseph Le siège de la liquidation est fixé à : 29/10/2009 Journal d'annonces légales : 26/11/2009
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3403
Date d'ajout
04/07/2003
Description
Modification autre TRANSFERT DU SIEGE ET DE L'ETBALISSEMENT PRINCIPAL SIS, IKMM LUC ELISABETH - ZONE DE LA JAMBETTE 97232 LAMENTIN A COMPTER DU 04/12/2002
Numéro d'observation
2326
Date d'ajout
23/05/2001
Description
Modification autre L'EXERCICE SOCIAL POUR L'AN 2000 COMMENCERA LE 01/01/2000 ET SE TERMINERA LE 15/09/2000. PUIS PAREXCEPTION DU 16/09/2000 AU 31/12/2001 A PARTIR DE 2002 DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE A COMPTER DU 31/07/2000
Numéro d'observation
3370
Date d'ajout
03/08/2000
Description
CESSION DE PARTS SOCIALES A COMPTER DU 25/04/2000
Numéro d'observation
3370
Date d'ajout
03/08/2000
Description
Modification autre CHANGEMENT DE QUALITE POUR ANTILLES CONSEILS IN VESTISSEMENT ANCIENNE : ASSOCIE-GERANT NOUVELLE : GERANT MODIFICATION D'ASSOCIES PARTANT : MR DE REYNAL DE SAINT-MICHEL STEPHANE MARIE JOSEPH NOUVEAUX ASSOCIES : SARL TRANS INVESTMENT - SARL FINANCIERE MAGENTA - SARL JPM INVEST - MR FRANCOIS LUC GERARD PIERRE MARIE A COMPTER DU 25/04/2000
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).