Entreprise : OCTOPUSSY - SIREN 423 739 077
Identité
Dénomination
OCTOPUSSY
SIREN (siège)
423 739 077
Date d'immatriculation au RNE
29/07/1999
Début d’activité
21/07/1999
Date de fin de la personne morale
28/07/2098
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Prise de participation dans toutes sociétés et personnes morales, la gestion de tous portefeuil- les-titres, conseil en organisation et en gestion des entreprises
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
460792 EUR
Adresse du siège
COTE RENARD 89120 CHARNY OREE DE PUISAYE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNICHON DAVID , REMI
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1970
Commune de résidence
Charny Orée de Puisaye
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/07/1999
Siret
42373907700018
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Prise de participation dans toutes sociétés et personnes morales, la gestion de tous portefeuil- les-titres, conseil en organisation et en gestion des entreprises
Autres Activités
Prise de participation dans toutes sociétés et personnes morales, la gestion de tous portefeuil- les-titres, conseil en organisation et en gestion des entreprises
Adresse
COTE RENARD
89120 , CHARNY OREE DE PUISAYE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Villefranche
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Cette entreprise était précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Joigny. Par suite de la suppression de ce dernier elle se trouve rattachée au Greffe du Tribunal de Commerce de Sens par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, à compter du 01 janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
29/07/1999
Description
Historique des observations depuis le 29/07/1999 : Publicité de constitution : La Liberté de l'Yonne ** A compter du 01/08/2004 transformation de la société SARL en S.A.S.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).