Entreprise : SCI DU PERGUET - SIREN 423 705 086
Identité
Dénomination
SCI DU PERGUET
SIREN (siège)
423 705 086
Date d'immatriculation au RNE
05/08/1999
Début d’activité
23/06/1999
Date de fin de la personne morale
04/08/2098
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'Echan- Gé, d'apport ou autrement.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
914.69 EUR
Adresse du siège
LE MOUSTOIR 29710 PLOGASTEL ST GERMAIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARRE MIKAEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1975
Commune de résidence
Quimper
Nom, Prénom(s)
BARRE SABRINA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1978
Commune de résidence
Douvres-la-Delivrande
Nom, Prénom(s)
BARRE JEAN-ALPHONSE-MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1951
Commune de résidence
PLOGASTEL SAINT GERMAIN
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/06/1999
Siret
42370508600019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'Echan- Gé, d'apport ou autrement.
Autres Activités
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'Echan- Gé, d'apport ou autrement.
Adresse
LE MOUSTOIR
29710 , PLOGASTEL ST GERMAIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4694
Date d'ajout
30/08/2012
Description
Modification relative aux associés à compter du 26/07/2012 : Partant : BARRE Marie, Yvonne, Associé Société Civile Nouveau : BARRE Mikaël, Associé Société Civile Nouveau : BARRE Sabrina, Associé Société Civile Modifié : BARRE Jean-Alphonse-Marie, Gérant(e) Associé devient Gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 6 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 914.69 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).