Entreprise : ALCYREV - SIREN 423 689 678
Identité
(Entreprise radiée le 17/03/2020)
Dénomination
ALCYREV
SIREN (siège)
423 689 678
Date d'immatriculation au RNE
21/07/1999
Date de fin de la personne morale
20/07/2098
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
182938.82 EUR
Adresse du siège
21 RUE PETINEAU 78350 JOUY-EN-JOSAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESPLATS ERIC , ANDRE , JOSEPH
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1946
Commune de résidence
Jouy-en-Josas
Nom, Prénom(s)
BARON VIRGINIE
Nom d'usage
DESPLATS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1951
Commune de résidence
Jouy-en-Josas
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/08/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/07/1999
Siret
42368967800013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
49 RUE DE VERSAILLES
78150 , LE CHESNAY-ROCQUENCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/01/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
09/07/1999
Siret
42368967800021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition et gestion d'un immeuble sis à Lyon 3e au 10,12 avenue Lacassagne résidence Lacassagne (lots à 45 et à 46) ainsi que deux parkings en sous sol (p92 et p 93) l'exploitation par la location ou autrement de cet immeuble l'administration et l'exploitation de tous autres immeubles dont la société pourrait acquérir la propriété ou la jouissance
Adresse
21 RUE 21 Rue Pétineau
78350 , Jouy-en-Josas - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10076
Date d'ajout
17/03/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/01/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
09/12/2019
Description
Dissolution à compter du 31/08/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/08/2019, liquidateur : DESPLATS né(e) BARON Virginie, siège de la liquidation : 490 Rue des Mejeans 13210 Saint-Rémy-de-Provence, parution de la publicité légale : Journal Spécial des Sociétés en date du 02/10/2019
Numéro d'observation
46300
Date d'ajout
11/10/2010
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
39868
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).