Entreprise : GRANDE BRASSERIE DU WAUX HALL - SIREN 423 670 496
Identité
Dénomination
GRANDE BRASSERIE DU WAUX HALL
SIREN (siège)
423 670 496
Date d'immatriculation au RNE
26/07/1999
Début d’activité
01/07/1999
Date de fin de la personne morale
25/07/2089
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Café, brasserie, restaurant, vente glacés Gervais
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Capital social
3010 EUR
Adresse du siège
8 BD DES LICES 13200 ARLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
QUIN SANDRINE
Nom d'usage
ARNOUX
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1973
Commune de résidence
Arles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1999
Siret
42367049600011
Enseigne
BRASSERIE DU WAUXHALL
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Café, brasserie, restaurant, vente glacés Gervais
Adresse
8 BD DES LICES
13200 , ARLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4851
Date d'ajout
19/10/2010
Description
Réalisation de la fusion absorption de la société BRASSERIE DU WAUX HALL par la société LAU-MA-STELL avec effet au 01/01/2010 L'établissement principal situé 8 boulevard des Lices 13200 Arles est acquis par fusion entraînant la résiliation de la location gérance consentie par la société BRASSERIE DU WAUX HALL Activité : Café, brasserie, restaurant, vente glacés Gervais Précédent propriétaire : BRASSERIE DU WAUXHALL Publication légale : La Liberté-Le Commercial Provence du 16/10/2010 Changement de dénomination à compter du 02/10/2010 : Ancienne : LAU-MA-STELL Nouvelle : GRANDE BRASSERIE DU WAUX HALL
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
224
Date d'ajout
15/01/2010
Description
Réduction de capital à compter du 07/01/2010 Ancien : 9000 EUR Nouveau : 3010 EUR
Numéro d'observation
225
Date d'ajout
15/01/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 07/01/2010 : Partant : PASCAL Simonne Jeannette Gilberte, Gérante Nouveau : ARNOUX Olivier Pascal Maurice, Gérant(e)
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Arles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarascon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarascon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).