Entreprise : SCI DES MOISSONS - SIREN 423 652 569
Identité
Dénomination
SCI DES MOISSONS
SIREN (siège)
423 652 569
Date d'immatriculation au RNE
21/07/1999
Début d’activité
15/07/1999
Date de fin de la personne morale
20/07/2098
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, administration et gestion par location de tout immeuble et bien immobilier et notamment un immeuble sis 13 rue des moissons à Albi
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
457.32 EUR
Adresse du siège
13 RUE DES MOISSONS 81000 ALBI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELRIEU PHILIPPE , ANDRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Arthès
Nom, Prénom(s)
DELRIEU PIERRE , GERARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
Lescure-d'Albigeois
Nom, Prénom(s)
DELRIEU SYLVIE , JULIETTE
Nom d'usage
SENTOUS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Lescure-d'Albigeois
Nom, Prénom(s)
MERCADIER CYRIL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1978
Commune de résidence
Villefranche-d'Albigeois
Nom, Prénom(s)
SAVES JEAN-MAX , RICHARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
SAVES OSCAR , GILBERT , BIAGGIO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/2000
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
SAVES GASPARD , LUDWIG
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/2005
Commune de résidence
Toulouse
Dénomination
ANGELINE PUECH EXPERTISE CONSEILS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Paulinet
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/07/1999
Siret
42365256900017
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, administration et gestion par location de tout immeuble et bien immobilier et notamment un immeuble sis 13 rue des moissons à Albi
Autres Activités
Acquisition, administration et gestion par location de tout immeuble et bien immobilier et notamment un immeuble sis 13 rue des moissons à Albi
Adresse
13 RUE DES MOISSONS
81000 , ALBI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1937
Date d'ajout
15/07/2014
Description
Augmentation de capital à compter du 02/07/2014 Ancien : 304,9 EUR Nouveau : 381,1 EUR Modification relative aux associés à compter du 02/07/2014 : Nouveau : MERCADIER Cyril, Associé indéfiniment responsable
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).